Entreprise : SOCIETE NOUVELLE MORANE APS - SIREN 330 158 353
Identité
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE MORANE APS
SIREN (siège)
330 158 353
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1984
Date de fin de la personne morale
18/09/2044
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
13 AV PIERRE SEMARD 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHARD PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Nom, Prénom(s)
TOUSVERTS MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Nom, Prénom(s)
TAPON JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Nom, Prénom(s)
CHETIOUI ALEXIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SOCIETE F.C.C.A
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/1984
Siret
33015835300012
Code APE
285D
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
Tous travaux de mécanique, d'usinage, de soudage et d'Oxy-coupage
Adresse
13 AV 015 Avenue PIERRE SEMARD
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64793
Date d'ajout
27/09/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 26 09 1996 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Misraki , nom du liquidateur : Me Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27 09 1996
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/08/1993
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp Jugement du 19 08 1993 N° 93/932 Cessation des paiements en date du 31 03 1993 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M Misrachi - juge suppléant : m Duhamel Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
50679
Date d'ajout
13/08/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements le 13 Août 1993 Au greffe de Créteil Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).