Entreprise : FREDERIC BARTHEL ET VIRGINIE MILLIET-TENDRON NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ... - SIREN 330 137 951
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2021)
Dénomination
FREDERIC BARTHEL ET VIRGINIE MILLIET-TENDRON NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFI
SIREN (siège)
330 137 951
Date d'immatriculation au RNE
14/10/1987
Date de fin de la personne morale
13/10/2027
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
51 AV JEAN JAURES 77170 COUBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLIET VIRGINIE , SANDRA , FLORENCE
Nom d'usage
MILLIET-TENDRON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Coubert
Nom, Prénom(s)
BARTHEL FREDERIC , HENRI , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Evry-Grégy-sur-Yerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/04/1984
Siret
33013795100027
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Profession de notaire.
Adresse
51 AV 51 Rue Jean Jaurès
77170 , Coubert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/05/2021
Description
Dissolution à compter du 27/12/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/12/2017, liquidateurs : BARTHEL Frédéric Henri Robert, MILLIET-TENDRON né(e) MILLIET Virginie Sandra Florence, siège de la liquidation : 51 Rue Jean Jaurès 77170 Coubert, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne paru le 20/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11883
Date d'ajout
24/05/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 24/05/2021
Numéro d'observation
84823
Date d'ajout
19/02/2018
Description
Dissolution à compter du 27/12/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/12/2017 siège de la liquidation au siège parution de la publicité légale Le Moniteur de Seine et Marne du 20/01/2018 et rectificatif du 10/02/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).