Entreprise : SCI OLYMPIA - SIREN 330 096 710
Identité
Dénomination
SCI OLYMPIA
SIREN (siège)
330 096 710
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1984
Début d’activité
29/05/1984
Date de fin de la personne morale
22/07/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
CELLE DE L'OBJET SOCIAL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
346669.07 EUR
Adresse du siège
46 AV DES CARAIBES 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDOUIN MANUEL , MAX , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Saint Pierre
Nom, Prénom(s)
ELIZE JEAN-MAX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
JEAN-CHARLES RAPHAEL , MARIE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/1984
Siret
33009671000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
CELLE DE L'OBJET SOCIAL
Autres Activités
CELLE DE L'OBJET SOCIAL
Adresse
46 AV DES CARAIBES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1270
Date d'ajout
22/03/1999
Description
Changement de gérant PARTANT MR ELIZE MAX - NOUVEAU MR JEAN-CHARLES RAPHAEL - MR BAUDOUIN MANUEL - MR ELIZE JEAN-MAX A DATER DU 20/03/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 274 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 346 669.07 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).