Entreprise : SA DUGUESCLIN - SIREN 330 043 845
Identité
Dénomination
SA DUGUESCLIN
SIREN (siège)
330 043 845
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1984
Date de fin de la personne morale
19/06/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LA QUINTE 35340 LIFFRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOUET GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
VATTIER MICHEL , GEORGES , JEAN , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BAHON MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
FORTIN PATRICK , JOSEPH , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
HEUDE YANNICK , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Liffré
Nom, Prénom(s)
VATTIER CATHERINE , MARIE-PIERRE
Nom d'usage
HEUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Liffré
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/06/1984
Siret
33004384500016
Enseigne
LA REPOSEE
Code APE
702C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
hôtellerie, restauration (début : 17.06.1984)
Adresse
Lieu-dit la Quinté
35340 , Liffré - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/09/1999
Description
- Date de cessation d'activité : 31/05/1999. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/10/1986
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 11/10/1986.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/06/1984
Description
Historique des observations depuis le 20/06/1984 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - MODIFICATION : VENTE DU FONDS A SARL ANCIEN MA- NOIR DE GRIPPE.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé lieu-dit la Quinté 35340 Liffré : Observation depuis le 20/06/1984 : - ACQUIS DE DROUET PIERRE, RCS RENNES A 659 103 410, AU PRIX STIPULE DE 800.000,00 FRS. - DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA REPOSEE, RCS RENNES B 350 795 597, A COMPTER DU 01.04.1989 AU 01.04.1990 RENOUVELABLE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).