Entreprise : SCEMAC - SIREN 330 042 672
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2021)
Dénomination
SCEMAC
SIREN (siège)
330 042 672
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1984
Début d’activité
04/06/1984
Date de fin de la personne morale
27/06/2083
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Achat, vente, distribution, import, export de pièces, matériels accès Soires biens d'équipements industriels et commerciaux, toutes pièces et accessoires Lies a cette activité
Code APE
2408
Capital social
77749 EUR
Adresse du siège
31 RUE AMIRAL PIERRE 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAND JEAN-PIERRE , MICHEL , LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
ST JEAN DE LOSNE
Nom, Prénom(s)
GUILLAUD ALAIN , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
HEMMEMES
Nom, Prénom(s)
GAND GUY , EDMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
TALANT
Nom, Prénom(s)
SIBENALER JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
FONTAINE LES DIJON
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
92 LEVALLOIS PERRET
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/06/1984
Siret
33004267200015
Code APE
2408
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat, vente, distribution, import, export de pièces, matériels accès Soires biens d'équipements industriels et commerciaux, toutes pièces et accessoires Lies a cette activité
Adresse
31 RUE 31 rue Amiral Pierre
21000 , Dijon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9842
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 01/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8965
Date d'ajout
23/07/2020
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 du code de commerce à compter du 23/07/2020
Numéro d'observation
3979
Date d'ajout
02/08/1989
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/08/89, MONSIEUR MAX RAPHAEL A ETE DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT. A COMPTER DU 08/08/89
Numéro d'observation
2647
Date d'ajout
08/06/1988
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 09.02.88, MR MASCHA ROGER A ETE CONFIRME EN SA QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE A COMPTER DU 09/02/88
Numéro d'observation
862
Date d'ajout
09/06/1986
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 03.06.1986, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30.01.1985 A COMPTER DU 03/06/86
Numéro d'observation
855
Date d'ajout
05/12/1985
Description
DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN DATE DU 28.11.1985. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 17.10.1985 JUGE COMMISSAIRE : MR MASCHA, SYNDIC = ME REIG 36 RUE JEANNIN A DIJON. BIEN PUBLIC DU 0412.1985 A COMPTER DU 28/11/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 510 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 77 749.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).