Entreprise : SCI JOSEPH SAUVEUR I - SIREN 329 937 338
Identité
Dénomination
SCI JOSEPH SAUVEUR I
SIREN (siège)
329 937 338
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1984
Début d’activité
25/05/1984
Date de fin de la personne morale
04/06/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
68602.05 EUR
Adresse du siège
1 RUE JOSEPH SAUVEUR 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORFMAT BRIGITTE
Nom d'usage
COUASNON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
COUASNON MARIE-HELENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
COUASNON FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COUASNON PAULINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1991
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
COUASNON LAURENT , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/05/1984
Siret
32993733800039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion d'immeubles
Autres Activités
gestion d'immeubles
Adresse
1 RUE JOSEPH SAUVEUR
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/08/1989
Siret
32993733800021
Code APE
702C
Adresse
2 SQ GENERAL KOENIG
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/06/1984
Description
Historique des observations depuis le 05/06/1984 : - PUBLICITE : L'EVENEMENT. - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 25.05.1984 AU 06.08.1989, RENNES 1 RUE MARE- CHAL JOFFRE. * DU 06.08.1989 AU 30.05.2003, RENNES, 2 PLACE DU GENERAL KOENIG
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 rue Joseph Sauveur 35000 Rennes : Observation depuis le 05/06/1984 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 25.05.1984 AU 06.08.1989, RENNES 1 RUE MARE- CHAL JOFFRE, TRANSFERE. * DU 06.08.1989 AU 30.05.2003, RENNES, 2 PLACE DU GENERAL KOENIG, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).