Entreprise : SCI CABINET MEDICAL DES BLAGIS - SIREN 329 904 072
Identité
(Entreprise radiée le 25/11/2020)
Dénomination
SCI CABINET MEDICAL DES BLAGIS
SIREN (siège)
329 904 072
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1984
Date de fin de la personne morale
29/05/2083
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
201 B AV DU MAL FOCH 92220 BAGNEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEBAZAA HARETH , MOHAMED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Fresnes
Nom, Prénom(s)
VIALA JEAN , LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
29238 - KERLOUAN
Nom, Prénom(s)
DESTOUCHES JEAN , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Sèvres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/05/1984
Siret
32990407200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition sous toutes ses formes de tous immeubles et droits immobiliers, et plus particulièrement un local sis à Bagneux(92) 201 bis Av. Du mal. Foch, élevé sur terrain plein, d'un rez de chaussée comprenant une grande pièce divisée en Boutiquearriere boutiqué
Adresse
201 B AV 201 BIS Avenue DU MAL FOCH
92220 , Bagneux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70620
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/10/2020
Description
Dissolution à compter du 29/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/03/2020, liquidateur : DESTOUCHES JEAN-YVES, siège de la liquidation : 201 BIS Avenue DU MAL FOCH 92220 Bagneux, parution de la publicité légale : Les echos 92 en date du 17/11/2020
Numéro d'observation
55421
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).