Entreprise : ETS MOREAU ET FILS - SIREN 329 860 282
Identité
Dénomination
ETS MOREAU ET FILS
SIREN (siège)
329 860 282
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1984
Date de fin de la personne morale
20/05/2034
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
11 AV SAINT PAIXENT 86150 L'ISLE JOURDAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIRIER LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Saint Julien l'Ars
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
32986028200014
Enseigne
ETABLISSEMENTS MOREAU ET FILS
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux publics, matériaux
Adresse
11 AV Route de Saint Paixent
86150 , L'Isle-Jourdain - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1986
Siret
32986028200022
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Activité principale
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse
LES SABLES
86150 , LE VIGEANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
14/03/2023
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Poitiers en date du 14/03/2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2022, désignant en qualité de liquidateur SELARL MJO représentée par Me Frédéric BLANC 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS,.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
09/03/2023
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/05/1984
Description
Historique des observations depuis le 21/05/1984 : Au 01.01.1991 ne plus être gérant libre mais pro- priétaire par achat de MOREAU Félix et MOREAU née HEBRAS Edith. Centre Presse du 07.02.1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).