Entreprise : LA FONDERIE - SIREN 329 791 347
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
LA FONDERIE
SIREN (siège)
329 791 347
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1984
Date de fin de la personne morale
20/06/2083
Forme juridique
Société civile coopérative de construction
Capital social
12577.04 EUR
Adresse du siège
23 RUE JEAN BLEUZEN 92170 VANVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOINARDEAU NICOLE
Nom d'usage
RAOULT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
MADJAR ELISABETH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
PLUTA ANGELIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
GAL ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
AUGER SUZANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
MARTIN GOUSSET CLAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
VERGNET LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Ingré
Nom, Prénom(s)
GHANTOUS SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
JAUNAS DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
PERSILLON PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
ROMAN PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
LIPINSKI MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
PERSILLON NEE AUGER SUZANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
VERGNET MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
ROMAN ARNAUD , ADRIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
ROMAN MARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Vanves
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/1984
Siret
32979134700019
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain sis à Vanves (92) 23-25 rue jean Bleuzen et construction sur celui-ci après démolition totale Oupartielle des constructions existantes d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation
Adresse
23 RUE 23 Rue JEAN BLEUZEN
92170 , Vanves - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51896
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63666
Date d'ajout
21/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
21066
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).