Entreprise : SOGEMAF - SIREN 329 594 766
Identité
Dénomination
SOGEMAF
SIREN (siège)
329 594 766
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1984
Date de fin de la personne morale
18/04/2083
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
ZI ST MEDARD DES PRES 85200 FONTENAY-LE-COMTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SICARD ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Vix
Nom, Prénom(s)
RAFIN JEAN-GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Les Sables-d'Olonne
Nom, Prénom(s)
LATOURNERIE DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Olonne-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/03/1984
Siret
32959476600019
Code APE
351E
Origine du fonds
Création
Activité principale
sans activité commerciale
Adresse
zone industrielle de Saint Médard
85200 , Fontenay-le-Comte - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Dissolution à compter du 25-03-2021, journal publicateur : Courrier Français du : 02-04-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 26 rue Cassinelle 85770 Vix.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/01/2010
Description
: Par ordonnance en date du 28.12.09 le Président du Tribunal de Commerce en sa qualité de Juge Commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés a ordonné la rétractation de la radiation d'office effectuée en date du 17.11.09.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/11/2009
Description
: Suite à une ordonnance rendue par M. le Juge attaché à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés, il a été procédé par le Greffier à la radiation d'office de cette société, pour n'avoir pas effectué sa dissolution dans le délai de deux ans suivant la mention au R.C.S de sa cessation totale d'activité. (article R.123-130 du code de commerce).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/03/2006
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 31/03/2006.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/04/1984
Description
Historique des observations depuis le 19/04/1984 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE-SEMAINE MOD. DU 5.08.99 : SUPPRESSION DE L'ETS PRINCIPAL SIS Z.I. DE ST MEDARD DES PRES 85200 FONTENAY LE COMTE A/C/ DU 30.06.99 (VENTE DUDIT FONDS A LA SA OCEA INDUSTRIE, RCS B 423 641 620). LA SOCIETE RESTE IMMATRICULEE SANS ACTIVITE COMMERCIALE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 30/06/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).