Entreprise : SCEA DU MARAIS DE SIN - SIREN 329 505 390
Identité
Dénomination
SCEA DU MARAIS DE SIN
SIREN (siège)
329 505 390
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1984
Début d’activité
01/03/1984
Date de fin de la personne morale
16/04/2029
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Horticulture.
Code APE
0119Z - Autres cultures non permanentes
Qualité
Actif agricole
Capital social
67412.96 EUR
Adresse du siège
353 RUE DE ABBAYE 59450 SIN-LE-NOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAMBRINE PIERRE , PAUL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
Lagarrigue
Nom, Prénom(s)
DAMBRINE LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Sin-le-Noble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1984
Siret
32950539000024
Code APE
0119Z - Autres cultures non permanentes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Horticulture.
Autres Activités
Reproduction de plantes,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
353 RUE DE ABBAYE
59450 , SIN-LE-NOBLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1663
Date d'ajout
03/07/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 01/06/2007 suite à erreur matérielle de la part du mandataire : Partant : Dambrine André, co gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1597
Date d'ajout
23/06/2007
Description
Transformation de la société à compter du 01/06/2007 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (gaec) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (Scea) Changement de dénomination à compter du 01/06/2007 Ancienne : Gaec du marais de SIN Nouvelle : Scea du marais de SIN Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 01/06/2007 : Changement de qualité : Dambrine Laurent, co gérant devient gérant(e) Changement de qualité : Dambrine Charles Lionel Joël Marcel, co gérant devient associé non exploitant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Conversion d'office du capital en euros ---------- mention du 01/01/2002 : Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).