Entreprise : SA BALLY - SIREN 329 477 079
Identité
Dénomination
SA BALLY
SIREN (siège)
329 477 079
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1984
Date de fin de la personne morale
01/05/2083
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
4 B RUE DE PARIS 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PESANT GEORGES HENRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Warnécourt
Nom, Prénom(s)
PALETTE YVES MAURICE PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
SA CHAMPIGNY SUR VESLE
Dénomination
SA ACL SUD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Valbonne
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
PALETTE HOLDING-SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
CHALONS SUR MARNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/1984
Siret
32947707900027
Code APE
454J
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Exploitation d'une entreprise générale de peinture, vitrerie, miroiterie, revêtements en tous genres, pose de tous plafonds, de toute isolation, d'étanchéité -
Adresse
4 B RUE 4 BIS Rue DE PARIS
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43653
Date d'ajout
04/11/2011
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
511
Date d'ajout
13/01/2004
Description
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS SUR MARNE le 4 septembre 2003 prononce la clôture des opérations de redressement judiciaire de la SA BALLY.
Numéro d'observation
1609
Date d'ajout
05/02/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chalons en champagne en date du 03/01/2002 nommant M Joël Gibeaux juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
38610
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
25831
Date d'ajout
31/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chalons en champagne en date du 23/12/1999 nommant M brodiez Yves juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
37860
Date d'ajout
28/08/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chalons en champagne en date du 08/08/1996 , arrêtant le plan de cession au profit de La Sarl nouvelle Bally à constituer dont le siège social sera fixé à Nice - 4 rue de Paris . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Deltour , maintient représentant des créanciers Me Deltour , maintient administrateur Me contant , nom du juge commissaire : Tavernier
Numéro d'observation
26831
Date d'ajout
01/07/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chalons en champagne en date du 13-05-1996 , prononce l'extension du redressement judiciaire de Sa Michel Palette-rcs chalons en champagne f 329 477 079 (96f18) , à Sa Bally , juge commissaire Mr tavernier Michel , représentant des créanciers Me Deltour Francois-3 rue noël 51100 Reims-- , administrateur Me contant Philippe-8 rue voltaire 10000 Troyes , avec pour mission de Surveillance
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).