Entreprise : SARL STE D EXPLOITATION DES ETS SIGNORET - SIREN 329 220 495
Identité
Dénomination
SARL STE D EXPLOITATION DES ETS SIGNORET
SIREN (siège)
329 220 495
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1984
Date de fin de la personne morale
20/03/2033
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
65553.07 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA GARE 30840 MEYNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHILIP BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Alès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1984
Siret
32922049500017
Enseigne
STE D'EXPLOIT.DES ETS SIGNORET STE D'EXPLOIT.DES ETS SIGNORET
Code APE
204Z
Code APRM
1624ZA - Fabrication de caisses et de palettes en bois
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ET VENTE DE PALETTES ET D'ECHELLES
Code APRM
1624ZA - Fabrication de caisses et de palettes en bois
Code APRM
1624ZA - Fabrication de caisses et de palettes en bois
Adresse
RTE Route de la Gare
30840 , Meynes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/001098
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 15/01/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/008292
Date d'ajout
16/05/2017
Description
Par ordonnance en date du 12/05/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 RUE ETIENNE LENOIR KM DELTA 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F08/002583
Date d'ajout
04/03/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 04/03/2008 étendant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EXPLOITATION DES ETS SIGNORET à la SCI LOCA PHILIP pour confusion des pâtrimoine. Juge commissaire : Monsieur GHEZZI Georges Liquidateur-judiciaire : Maître ROUSSEL BERNARD 100 ROUTE DE NÎMES IMMEUBLE L'ATRIUM 30132 CAISSARGUES Date de cessation des paiements : 01/01/2006
Numéro d'observation
F07/000981
Date d'ajout
23/01/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23/01/2007 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître ROUSSEL BERNARD IMMEUBLE L ATRIUM 100 ROUTE DE NIMES 30132 CAISSARGUES
Numéro d'observation
F06/012753
Date d'ajout
13/12/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 13/12/2006 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur GHEZZI Georges, Juge commissaire suppléant : Monsieur DRAUSSIN ALEX Mandataire judiciaire : Maître ROUSSEL BERNARD IMMEUBLE L ATRIUM 100 ROUTE DE NIMES 30132 CAISSARGUES , . Date de cessation des paiements : 01/01/2006
Numéro d'observation
2-6539
Date d'ajout
15/07/2003
Description
RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE CONSENTI PAR MR SIGNORET JEAN PIERRE ACHAT DUDIT FONDS PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS SIGNORET A COMPTER DU 1.02.03 MOYENNANT LE PRIX DE 38 200 EUROS VENDEUR:MR SIGNORET JEAN PIERRE (RCS NIMES 84 A 260 RADIE LE 15.7.03) SUIVANT ACTE SSP EN DATE DU 28.05.03 OPPOSITIONS: A L'ADRESSE DU FONDS VENDU JOURNAL: LE REVEIL DU MIDI DU 19.06.03 BODACC PARU LE 22.7.03 SOUS LE NUMERO 137 Date d'effet : 01 février 2003
Numéro d'observation
2-6541
Date d'ajout
15/07/2003
Description
CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, DESORMAIS FIXEE AU 30.06 AUX TERMES DU P.V. DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30.05.03 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 15.7.03 Date d'effet : 30 mai 2003
Numéro d'observation
2-6540
Date d'ajout
15/07/2003
Description
NOMINATION EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT, MR PHILIP BERNARD, NE LE 26.11.56 A ALES, DEMEURANT A ALES, CHEMIN DES DUPINES EN REMPLACEMENT DE MR SIGNORET JEAN PIERRE, GERANT DEMISSIONNAIRE SUIVANT P.V. DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28.5.03 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 15.07.03 LE COMMERCIAL DU GARD 03.06.03 Date d'effet : 28 mai 2003
Numéro d'observation
3-935
Date d'ajout
28/01/2003
Description
CHANGEMENT DE DATE D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI DEVIENNENT DU 01.02 AU 31.01 DE CHAQUE ANNEES AU LIEU ET PLACE DU 31.12. AU 31.01. LE CAPITAL SOCIAL EST FIXE A LA SOMME DE 65.553,07 EUROS SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 09.12.2002 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 28.01.2003 Date d'effet : 09 décembre 2002
Numéro d'observation
5177
Date d'ajout
25/06/1998
Description
SUIVANT A.G.E. DU 16.05.98 LES ASSOCIES ONT DECIDE L'AUGMENTATION DU CAPI TAL SOCIAL QUI PASSE DE 230.000 FRS A 430.000 FRS DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 25.6.98 CEVENNES MAGAZINE 20.06.98
Numéro d'observation
7975
Date d'ajout
22/11/1990
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI EST PORTE A LA SOMME DE 230.000 FRS A COMPTER DU 10.09.90 SUIVANT PV AGE DU 10.09.90 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 22.11.90 LE REVEIL DU MIDI DU 2.11.90
Numéro d'observation
7496
Date d'ajout
27/10/1989
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE A 50.000 FRS SUIVANT PV AGE DU 28.03.89 DEPOSE AU GREFFE LE 27.10.89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 21 mars 1984 - LE REVEIL DU MIDI du 17 février 1984
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).