Entreprise : SCI DE MALOSSANE - SIREN 329 118 483
Identité
(Entreprise radiée le 17/08/2022)
Dénomination
SCI DE MALOSSANE
SIREN (siège)
329 118 483
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1984
Date de fin de la personne morale
12/02/2054
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RUE DE MALOSSANE 38470 L'ALBENC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLAVET ODETTE , MARIE , LOUISE , ANTOINETTE
Nom d'usage
DREVET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
L'Albenc
Nom, Prénom(s)
DREVET JEAN-MARIE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Vinay
Nom, Prénom(s)
DREVET DOMINIQUE , MAURICE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Saint-Marcellin
Nom, Prénom(s)
DREVET PHILIPPE , GILBERT , CHRISTIAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Décines-Charpieu
Nom, Prénom(s)
DREVET CHRISTIAN , MARIE , ANATOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Longechenal
Nom, Prénom(s)
DREVET JEAN , MARIE , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Vinay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/01/1984
Siret
32911848300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non à usage industriel, commercial, agricole ou d'habitation ; la mise en valeur, la propriété, l' administration et l'exploitation par bail ou autrement desdits immeubles La prise de participation et d'intéret dans toutes sociétés de meme objet.
Adresse
RUE Rue de Malossane
38470 , L'Albenc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/023153
Date d'ajout
17/08/2022
Description
Radiation en date du 17/08/2022 - Clôture des opérations de liquidation 30/06/2022 (Assemblée générale en date du 30/06/2022).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/022364
Date d'ajout
04/08/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 07/06/2022 - Siège de la liquidation : Rue de Malossane 38470 L'ALBENC - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 22/07/2022
Numéro d'observation
F15/020062
Date d'ajout
07/12/2015
Description
Modification relative aux dirigeants DREVET Robert André Roger nom d'usage : DREVET Robert n'est plus gérant (Carence de la gérance suite au décès survenu le 23/03/2015).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
26/01/1984 - L'ESSOR DU 20/01/1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).