Entreprise : LITTEE - PERRON - SIREN 329 073 134
Identité
Dénomination
LITTEE - PERRON
SIREN (siège)
329 073 134
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1984
Date de fin de la personne morale
05/03/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
76000 EUR
Adresse du siège
113 RUE DES ENTREPRISES 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LITTEE THIERRY , CHARLES , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Cherbourg en cotentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/12/1983
Siret
32907313400028
Enseigne
BARTHELEMY-AUFFRAY
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Code APRM
3314ZZ - Réparation d'équipements électriques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au négoce et au service après vente de matériels pour l'alimentation l'hôtellerie et la restauration et le pesage en général.
Code APRM
3314ZZ - Réparation d'équipements électriques
Code APRM
3314ZZ - Réparation d'équipements électriques
Adresse
113 RUE DES ENTREPRISES
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
559
Date d'ajout
06/02/2024
Description
Par jugement en date du 05/02/2024, le Tribunal de Commerce de Cherbourg-en-Cotentin a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de LITTEE - PERRON (SARL)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
07/01/2022
Description
Par ordonnance en date 04/01/2022, le Président du Tribunal de Commerce a désigné M. Jean-Pierre VAUR en qualité de juge commissaire principal en remplacement de M. Godey Alain.
Numéro d'observation
4035
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Par jugement en date du 23/11/2020, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a rpononcé la liquidation judiciaire normale sans poursuite d'activité. Mandataire liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME CAMBON - 205, AVENUE DE PARIS - BP 40506 - 50105 CHERBOURG CEDEX.
Numéro d'observation
3069
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Par jugement en date du 14/09/2020, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois avec rappel à l'audience du 08/02/2021
Numéro d'observation
1410
Date d'ajout
28/04/2020
Description
Par jugement en date du 27/04/2020, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a prorogé de plein droit la période d'observation jusqu'au 24/09/2020 avec rappel à l'audience du 14/09/2020
Numéro d'observation
3867
Date d'ajout
10/12/2019
Description
Par jugement en date du 09/12/2019, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a prononcé le renouvellement de la période d'observation pour six mois avec rappel à l'audience du 27/04/2020
Numéro d'observation
2112
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Par jugement en date du 24/06/2019, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a prononcé le redressement judiciaire avec période d'observation de six mois. 2 JC : Mr Godey et Mr Davodet. Mandataire judiciaire : Selarl Bruno Cambon prise en la personne de Me Goubard 205 avenue de Paris 50100 Cherbourg en Cotentin. Date de cessation provisoire des paiement : 17/05/2019
Numéro d'observation
2305
Date d'ajout
03/12/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2012. PV des décisions de l'associé unique du 29/10/2012. La gazette de la Manche du 21/11/2012.
Numéro d'observation
1956
Date d'ajout
28/09/2009
Description
Transformation de la société à compter du 03/07/2009. Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL). Augmentation de capital à compter du 03/7/2009. Ancien : 57930 EUR.Nouveau : 76000 EUR. Changement de dénomination à compter du 03/07/2009.Ancienne : PERRON.Nouvelle : LITTEE - PERRON. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du : 03/07/2009 Partant : LECARDONNEL Thierry, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SA AUDIT-EXPERTISE représentée par MAHE, Commissaire aux comptes titulaire Partant : PERRON Hubert, Président. Nouveau : LITTEE Thierry, Gérant associé unique. PV des décisions du 03/07/2009. La Presse de la Manche du 02/09/2009.
Numéro d'observation
623
Date d'ajout
17/03/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NV ADS:HMI GRANDE CUISINE SUITE A L'ABSORPTION DE LA SA BARTHELEMY AUFFRAY A CPTER DU 01/01/1996
Numéro d'observation
624
Date d'ajout
17/03/2003
Description
Transformation de la société ANC:SA PERRON/NV:SAS PERRON ANC CAPITAL SOCIAL:57 930.63 EUROS/NV:57930 EUROS NV PRESIDENT:MR PERRON HUBERT (ANC PCA)/ADS PARTANTS:MR PERRON MICHEL ET HMI GRANDE CUISINE PV AGE DU 27/06/02/LA PRESSE DE LA MANCHE DU 03/01/03 Date d'effet : 27/06/2002
Numéro d'observation
1583
Date d'ajout
19/06/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEPART DE MR PATRICK BARTHELEMY,REPRESENTANT PERMANENT DE LA STE BARTHELEMY-AUFFRAY,NOUVEAU A SON REMPLACEMENT:MR JEAN-YVES BOUCAUD DT A SAINT-BRIEUC.PV DU CA DU 06/11/96.PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 31/05/97.
Numéro d'observation
1482
Date d'ajout
12/06/1996
Description
DESIGNATION COM.AUX COMPTES TITULAIRE,LA SA AUDIT-EXPERTISE LE QUESNAY A SAINT MARTIN DES CHAMPS-50300-AVRANCHES.EN REMPLACEMENT DE MR HAMELIN. AGO DU 30/05/96.PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 6/06/96.
Numéro d'observation
2375
Date d'ajout
11/10/1991
Description
Transformation de la société ARL EN SOCIETE ANONYME.B)AUGMENTATION CAPITAL POUR LE PORTER DE 50.000F A 380.000F.C)CHANG.DENOMINATION,ANC.STE DES ETS PERRON HUBERT, NOUVELLE`PERRON'.DESIGNATION CONSEIL ADM.MR PERRON HUBERT,P.D.G., MR PERRON MICHEL ET SA `BARTHELEMY-AUFFRAY',ADMINISTRATEURS, MR HAMELIN JEAN,COM.AUX COMPTES TITULAIRE ET MR LECARDONNEL THIERRY, COM.AUX COMPTES SUPPLEANT.AGE DU 16/06/91.PUBLICITE:LA PRESSE DE LA MANCHE DU 02/08/91.
Numéro d'observation
2376
Date d'ajout
11/10/1991
Description
ENSEIGNE UTILISEE:"BARTHELEMY-AUFFRAY" AU 16/07/91.
Numéro d'observation
845
Date d'ajout
17/04/1989
Description
PAR DECISION DU 08/03/89 LE GERANT A DECIDE DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LA SOCIETE DU 195 RUE GAMBETTA TOURLAVILLE AU 113 RUE DES ENTREPRISES MEME VILLE. SUPPRESSION DE TOUTE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE. PUBLICITE:LA PRESSE DE LA MANCHE DU 25/03/89. A COMPTER DU 08/03/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/09/1986
Description
SUIVANT A G E DU 25/06/86 IL RESULTE LA MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE EXERCICE SOCIAL QUI SERA DORENAVANT LE 31 DECEMBRE .(ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 10/09/86). A COMPTER DU 25/06/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/11/1984
Description
SUIVANT A G E DU 31 AOUT 1984,IL RESULTE LE CHANGEMENT DE DENOMI- NATION SOCIALE DE LA SOCIETE QUI DEVIENT 'SOCIETE DES ETABLIS- SEMENTS PERRON HUBERT 'AU LIEU ET PLACE DE 'PERRON-COINTET'. 'ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 04/10/84 -PUBLICITE :LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 24/09/84). A COMPTER DU 31/08/84
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J002 2019-06-24 Ouverture redressement judiciaire 2019-07-01 GREFFE CHERBOURG GREFFE CHERBOURG CAMBON;J015 2019-09-09 Prolongation période d'observation 2019-09-13 GREFFE CHERBOURG GREFFE CHERBOURG CAMBON;J015 2020-04-27 Prolongation période d'observation 2020-05-05 GREFFE CHERBOURG GREFFE CHERBOURG CAMBON;J070 2020-11-23 Prononciation liquidation judiciaire 2020-11-24 GREFFE DE COUTANCES 004 CAMBON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).