Entreprise : COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS - SIREN 329 060 560
Identité
Dénomination
COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS
SIREN (siège)
329 060 560
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1997
Début d’activité
02/11/1983
Date de fin de la personne morale
06/08/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
faciliter et promouvoir l'activité de ses actionnaires
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital minimum
38112.25 EUR
Adresse du siège
95 BD 95 boulevard Beaumarchais 75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
le Mevel FRANCK
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Pierrelaye
Nom, Prénom(s)
Louard CEDRIC
Qualité
Administrateur, Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Lattes
Nom, Prénom(s)
Monaï GREGOR , GREGORE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Souchez
Nom, Prénom(s)
Amat STEVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
Finel MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
Gasnier VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Saint-Lunaire
Nom, Prénom(s)
Serratrice BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Le Péage-de-Roussillon
Nom, Prénom(s)
Grillet HELENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Chapareillan
Nom, Prénom(s)
Guerreiro MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Carrières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Drillien MARIE-LAURE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Remire-Montjoly
Dénomination
AXIOME AUDIT ET STRATEGIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1983
Siret
32906056000037
Nom commercial
ARCHITECTEURS
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La promotion globale de l'activité des actionnaires par tous moyens légaux. La promotion de toutes relations commerciales communes aux actionnaires. L'entretien entre les actionnaires de relations basées sur la coopération,la définition et le respect d'une déontologie particulière et spécifique aux actionnaires.
Adresse
95 BD 95 boulevard Beaumarchais
75003 , PARIS 3E ARRONDISSEMENT - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
32906056000029
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
42 AV DE LA GRANDE ARMEE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1983
Siret
32906056000011
Code APE
744B
Adresse
9 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
84000 , AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 84
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997B112117
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1997B112111
Date d'ajout
07/08/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1997B112113
Date d'ajout
07/08/1997
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 18/06/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).