Entreprise : SDS SCORPIO - SIREN 328 934 351
Identité
(Entreprise radiée le 03/03/2005)
Dénomination
SDS SCORPIO
Sigle
S.D.S. INFORMATIQUE
SIREN (siège)
328 934 351
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1984
Date de fin de la personne morale
25/01/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
39 RUE MONTMAILLER 87000 LIMOGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREMBO SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nom, Prénom(s)
WADIER PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nom, Prénom(s)
WADIER LOIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
MEUDON LA FORET
Nom, Prénom(s)
AUCLERC DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
BESSINES SUR GARTEMPE
Nom, Prénom(s)
BAURIAUD RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
VERRIER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
GUERET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1984
Siret
32893435100029
Enseigne
S.D.S. INFORMATIQUE
Code APE
721Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRESTATIONS INFORMATIQUES NEGOCE DE PRODUITS LIES A L'INFORMATIQUE EN FRANCE ET A L'ETRANGER COMMERCIALISATION D'ENSEIGNES ELECTRONIQUES LUMINAIRES REPARATION FABRICATION ENTRETIEN DE TOUS SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMERCIALISATION COMMERCE DE GROS DE MATERIEL ELECTRONIQUE ET ELECTRONIQUE (A TITRE ACCESSOIRE) COMMERCIALISATION D'ENSEIGNES ELECTRONIQUES LUMINEUSES.
Adresse
39 RUE 39 RUE MONTMAILLER
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1210
Date d'ajout
03/03/2005
Description
Radiation du RCS le 03/03/2005 avec effet au 30/04/2001 SUPPRESSION DU FONDS SUITE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
577
Date d'ajout
01/02/2005
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 26/01/2005, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 26/01/2005 Date d'effet : 26/01/2005
Numéro d'observation
1804
Date d'ajout
02/05/2001
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 18/04/2001, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 30 AVRIL 2001 NOMME ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR, ET MAINTIENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 20/09/2000 Date d'effet : 18/04/2001
Numéro d'observation
1336
Date d'ajout
26/03/2001
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 21/03/2001, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 18 AVRIL 2001 A COMPTER DU 21/03/2001 Date d'effet : 21/03/2001
Numéro d'observation
460
Date d'ajout
30/01/2001
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 24/01/2001, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 21 MARS 2001 A COMPTER DU 24/01/2001 Date d'effet : 24/01/2001
Numéro d'observation
4384
Date d'ajout
31/10/2000
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 25/10/2000, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 3 MOIS A COMPTER DU 25/10/2000 Date d'effet : 25/10/2000
Numéro d'observation
3935
Date d'ajout
03/10/2000
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27/09/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR MARTINEAU REPRESENTANT DES CREANCIERS: Maitre PH.URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL 87000 LIMOGES DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 20/09/2000 A COMPTER DU 27/09/2000 Date d'effet : 27/09/2000
Numéro d'observation
3755
Date d'ajout
22/09/2000
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 20 SEPTEMBRE 2000 Date d'effet : 20/09/2000
Numéro d'observation
4171
Date d'ajout
27/10/1999
Description
(Divers) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANCIEN CAPITAL : 400 800 FRS NOUVEAU CAPITAL : 75 000 EUROS Date d'effet : 29/09/1999
Numéro d'observation
3259
Date d'ajout
11/08/1999
Description
(Divers) DEMISSION DE MR LAUTRETTE JEAN LUC EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR ET DE MME VAUCHEY-FORGUE JEANNE MARIE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 29.06.1999 NOMINATION DE MR AUCLERC DANIEL ET DE MR WADIER LOIS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE Date d'effet : 27/07/1999
Numéro d'observation
1895
Date d'ajout
09/05/1997
Description
(Divers) ACHAT D'UN FONDS SITUE PUY BETOU 87270 CHAPTELAT A LA SARL SCORPIO ELECTRONIC A COMPTER DU 01/04/97 PRIX : 80 000 FRS - JOURNAL : LE POPULAIRE DU CENTRE DU 02/05/97 OPPOSITIONS : MAITRE FARNIER-BESNARD "MAISON ROUGE" 87270 BONNAC LA COTE. ACTIVITE : COMMERCIALISATION D'ENSEIGNES ELECTRONIQUES LUMINEUSES AUCUNE ACTIVITE N'EST EXERCEE A CETTE ADRESSE. L'ETABLISSEMENT AINSI QUE L'ACTIVITE SONT TRANSFERES AU SIEGE SOCIAL.
Numéro d'observation
553
Date d'ajout
03/02/1997
Description
(Divers) MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE A CPTER DU 31.12.1996 ANCIENNE FORME : SARL NOUVELLE FORME : SA (SOCIETE ANONYME) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A CPTER DU 31.12.1996 ANCIEN CAPITAL : 100 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 400 000 FRS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A CPTER DU 31.12.1996 ANCIEN CAPITAL : 400 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 400 800 FRS CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LA SOCIETE A CPTER DU 31.12.1996 ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE DEVELOPPEMENT ET SERVICES INFORMATIQUES NOUVELLE DENOMINATION : S.D.S. SCORPIO TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 87770 FOLLES A 39 RUE MONTMAILLER 87000 LIMOGES (DEJA ETS PRINCIPAL) A CPTER DU 31.12.1996 MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE A CPTER DU 31.12.1996 NOUVEL OBJET SOCIAL ET ACTIVITE : PRESTATIONS INFORMATIQUES NEGOCE DE PRODUITS LIES A L'INFORMATIQUE EN FRANCE ET A L'ETRANGER COMMERCIALISATION D'ENSEIGNES ELECTRONIQUES LUMINAIRES REPARATION FABRICATION ENTRETIEN DE TOUS SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMERCIALISATION COMMERCE DE GROS DE MATERIEL ELECTRONIQUE ET ELECTRONIQUE (A TITRE ACCESSOIRE) NOMINATION DE MR WADIER PIERRE (ANCIEN GERANT DE LA SARL) EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A CPTER DU 31.12.1996 NOMINATION DE MLLE GREMBO SYLVIE ET DE MME VAUCHET JEANNE MARIE EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS A CPTER DU 31.12.1996 NOMINATION DE MR LAUTRETTE JEAN LUC EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A CPTER DU 31.12.1996 NOMINATION DE MR VERRIER ALAIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE A CPTER DU 31.12.1996 NOMINATION DE MR BAURIAUD EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A CPTER DU 31.12.1996
Numéro d'observation
4697
Date d'ajout
08/12/1995
Description
(Divers) TRANSFERT DE L'ETS PRINCIPAL DE 87770 FOLLES A 39 RUE MONTMAILLER 87000 LIMOGES A CPTER DU 16.10.1995
Numéro d'observation
3837
Date d'ajout
02/12/1985
Description
POURSUITE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 28/10/85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).