Entreprise : GAEC LE BUISSON - SIREN 328 908 140
Identité
Dénomination
GAEC LE BUISSON
SIREN (siège)
328 908 140
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1984
Date de fin de la personne morale
31/01/2024
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
234161.69 EUR
Adresse du siège
15 LOLAINVILLE 45300 ENGENVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHIER FRANCOIS , JEAN , MARC
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Pithiviers
Nom, Prénom(s)
BERTHIER DANIEL , ANDRE , AUGUSTIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Pithiviers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
32890814000028
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportes par les associes, achètes ou pris a bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres...
Adresse
15 LOLAINVILLE
45300 , ENGENVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/1983
Siret
32890814000010
Code APE
011A
Adresse
5 RUE DE LA GRAND MARE
45300 , PITHIVIERS-LE-VIEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOUZONVILLE EN BEAUCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
06/04/2023
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 14-03-2023 avec date D'effet au 31-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31-12-2021, journal publicateur : LA REPUBLIQUE DU CENTRE du : 13-01-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
998
Date d'ajout
12/02/1998
Description
RETRAIT DE MME POISSON JACQUELINE EN QUALITE DE GERANTE ANCIEN CAPITAL : 2.122 000 F NOUVEAU CAPITAL : 1.536.000 F A COMPTER DU 31/12/97
Numéro d'observation
1556
Date d'ajout
17/03/1997
Description
Transfert du siège social ANCIEN : 5 RUE DE LA GRAND'MARE 45300 BOUZONVILLE EN BEAUCE NOUVEAU : 15 LOLAINVILLE 45300 ENCENVILLE A COMPTER DU 01/01/97
Numéro d'observation
4707
Date d'ajout
29/08/1995
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL DE 1.196.000 FRS A 2.122.000 FRS NOMINATION DE MME POISSON NEE POINCLOUX JACQUELINE EN QUALITE DE GERANTE PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 30 ANS A COMPTER DU 30/06/95
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 536 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 234 161.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).