Entreprise : SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FOVI - SIREN 328 897 608
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FOVI
SIREN (siège)
328 897 608
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1984
Début d’activité
15/09/1976
Date de fin de la personne morale
01/02/2034
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT IMMEUBLE ET PLUS PARTICULIEREMENT D'UN IMMEUBLE SIS A TOULOUSE : RESIDENCE DU LAC, AVENUE W. CHURCHILL ET TOUTES OPERATIONS S'Y RATTACHANT.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
10 AV WINSTON CHURCHILL 31100 TOULOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DU LAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET ANDREE , EUGENIE
Nom d'usage
FOURNIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1932
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
VIDAL EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1918
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1976
Siret
32889760800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT IMMEUBLE ET PLUS PARTICULIEREMENT D'UN IMMEUBLE SIS A TOULOUSE : RESIDENCE DU LAC, AVENUE W. CHURCHILL ET TOUTES OPERATIONS S'Y RATTACHANT.
Autres Activités
ACQUISITION ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT IMMEUBLE ET PLUS PARTICULIEREMENT D'UN IMMEUBLE SIS A TOULOUSE : RESIDENCE DU LAC, AVENUE W. CHURCHILL ET TOUTES OPERATIONS S'Y RATTACHANT.
Adresse
10 AV WINSTON CHURCHILL
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DU LAC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15825
Date d'ajout
09/11/1992
Description
Changement de gérant AUX TERMES D'UNE DELIBERATION DU 20 SEPTEMBRE 1991, LES ASSOCIES ONT NOMME MME FOURNIER ANDREE, NEE BRUNET EN QUALITE DE CO-GERANTE ASSOCIEE POUR UNE DUREE INDETERMINEE, A COMPTER DU 20.09.1991- (DECES DE MR ANDRE FOURNIER, CO-GERANT LE 15.06.1988)-
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).