Entreprise : EARL DU PAQUIS - SIREN 328 861 422
Identité
Dénomination
EARL DU PAQUIS
SIREN (siège)
328 861 422
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1984
Début d’activité
05/01/1984
Date de fin de la personne morale
24/01/2024
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
138271.27 EUR
Adresse du siège
Chez Mr Abbe Martial 70140 VADANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABBE MARTIAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
PESMES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/01/1984
Siret
32886142200017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Elevage d'ovins et de caprins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
Chez Mr Abbe Martial
70140 , VADANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2118
Date d'ajout
17/08/2009
Description
Réduction de capital à compter du 15/06/2009 : Ancien : 158 806,14 EUR Nouveau : 138 271,27 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
197
Date d'ajout
09/04/1997
Description
TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL ANCIENNE DENOMINATION : GAEC RECONNU DU PAQUIS NOUVELLE DENOMINATION : EARL DU PAQUIS REDUCTION DU CAPITAL A 1 041 700 FRS ( AU LIEU DE 1 227 200 F) A COMPTER DU 01.03.97
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
09/01/1997
Description
GERANT ASSOCIE PARTANT: MME ABBE NICOLE MARIE ADELINE NEE THEVENARD A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1996
Numéro d'observation
435
Date d'ajout
21/08/1995
Description
GERANT ASSOCIE PARTANT: -MONSIEUR ABBE PIERRE A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 041 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 158 806.14 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).