Entreprise : SCI COLIGNY - SIREN 328 860 275
Identité
(Entreprise radiée le 19/02/2020)
Dénomination
SCI COLIGNY
SIREN (siège)
328 860 275
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1990
Date de fin de la personne morale
21/02/2034
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 89200 AVALLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURGEON PIERRE , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Saint-Germain-des-Champs
Nom, Prénom(s)
PICQ VINCENT , BERNARD , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Avallon
Dénomination
SCI VIMOPY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avallon
Dénomination
ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avallon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/03/1989
Siret
32886027500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles batis ou non batis dont la socié té peut devenir propriétaire, par acquisition, construction, échange, apport ou autrement.
Adresse
zone industrielle
89200 , Avallon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
19/02/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 23-09-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres de Bourgogne DU : 10-01-2020, adresse de liquidation : Ets SCHIEVER - ZI - rue de l'étang - 89205 AVALLON cedex.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
19/02/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-09-2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/02/1990
Description
Historique : Publicité de transfert : Le Sénonais Libéré ** Cette société transfère son siège de : P ANNES (45) 15 Rue de Vésines à AVALLON (89) Z.I. à compter du 30.3.1989 Date de dépot de constitutio n au Greffe de MONTARGIS : 26.12.1983 Publicité de constitution : Le Cultivateur du Loiret du 29.12. 1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).