Entreprise : SCI DES ROSES - SIREN 328 833 256
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2015)
Dénomination
SCI DES ROSES
SIREN (siège)
328 833 256
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1984
Date de fin de la personne morale
19/01/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
139 B BD PINEL 69500 BRON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M.ROMAIN GILLET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLET ROMAIN , JEAN-MARIE , PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
MOKTARI CHANTAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Bron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/1983
Siret
32883325600014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
RUE DES ROSES
69960 , CORBAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/12/2012
Siret
32883325600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
139 B BD PINEL
69500 , BRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M.ROMAIN GILLET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/021388
Date d'ajout
01/06/2015
Description
Radiation en date du 01/06/2015 - Clôture des opérations de liquidation 30/04/2015 (Assemblée générale en date du 30/04/2015).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/019716
Date d'ajout
19/05/2015
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 27/04/2015 - Siège de la liquidation : 139 BIS Boulevard Pinel Chez M.Romain Gillet 69500 BRON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 09/05/2015
Numéro d'observation
F14/040510
Date d'ajout
06/11/2014
Description
Prorogation de la cessation totale d'activité pour une durée de un an (Jusqu'au 17/11/2015).
Numéro d'observation
F13/042188
Date d'ajout
20/11/2013
Description
Prorogation de la cessation totale d'activité pour une durée de un an.
Numéro d'observation
F13/003369
Date d'ajout
25/01/2013
Description
Prorogation de la cessation totale d'activité pour une durée de un an.
Numéro d'observation
F13/003364
Date d'ajout
25/01/2013
Description
Prorogation de la cessation totale d'activité pour une durée de un an.
Numéro d'observation
F13/003375
Date d'ajout
25/01/2013
Description
Transfert du siège social du Rue des Roses ZI 69960 CORBAS au 139 bis Boulevard Pinel Chez M.Romain Gillet 69500 BRON à compter du 03/12/2012.
Numéro d'observation
F13/003368
Date d'ajout
25/01/2013
Description
Prorogation de la cessation totale d'activité pour une durée de un an.
Numéro d'observation
F08/038292
Date d'ajout
17/11/2008
Description
Cessation totale d'activité à compter du 07/01/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).