Entreprise : SCI DU 22 RUE DES FORGES - SIREN 328 800 628
Identité
Dénomination
SCI DU 22 RUE DES FORGES
SIREN (siège)
328 800 628
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1984
Début d’activité
25/07/1973
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION ENTRETIEN ET EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT D'UN IMMEUBLE SITUE A DIJON 22 RUE DES FORGES - TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7620 EUR
Adresse du siège
26 BD SAINT-MICHEL 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIBERT MICHEL , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
Gibert CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
La Grande-Motte
Nom, Prénom(s)
Gibert SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Nieul-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
Gibert SYLVIE
Nom d'usage
Bittore-Gibert
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Nom, Prénom(s)
Gibert HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
POUNIT-GIBERT OLIVIER , ALEXIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Pounit DANIELLE
Nom d'usage
Manier
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Queyssac
Nom, Prénom(s)
Pounit JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Le Chesnay
Nom, Prénom(s)
Pounit ELISABETH
Nom d'usage
Millet
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Le Chesnay
Nom, Prénom(s)
ROCHET PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
ROCHET FRANCOISE
Nom d'usage
BLANC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
FRANBLAN
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/1973
Siret
32880062800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION ENTRETIEN ET EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT D'UN IMMEUBLE SITUE A DIJON 22 RUE DES FORGES - TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL
Autres Activités
PROPRIETE ADMINISTRATION ENTRETIEN ET EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT D'UN IMMEUBLE SITUE A DIJON 22 RUE DES FORGES - TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL
Adresse
26 BD SAINT-MICHEL
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/1973
Siret
32880062800013
Code APE
702C
Adresse
22 RUE DES FORGES
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12765
Date d'ajout
12/06/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).