Entreprise : S A METALEST - SIREN 328 788 393
Identité
Dénomination
S A METALEST
SIREN (siège)
328 788 393
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1984
Début d’activité
26/07/1984
Date de fin de la personne morale
12/01/2034
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Constructions metalliques.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
2 QUAI DE L’ILE SAINT ANDRE 54300 LUNEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURRI DANIELE , JOSETTE , MADELEINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
LUNEVILLE
Nom, Prénom(s)
BURRI SOPHIE , LOUISETTE , MADELEINE
Nom d'usage
CELZARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
LUNEVILLE
Nom, Prénom(s)
BURRI BERNARD , ALPHONSE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
LUNEVILLE
Nom, Prénom(s)
SAHUGUET FRANCOIS , LEON , VICTOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
PONT-A-MOUSSON
Nom, Prénom(s)
THIRIET GERARD , JEAN-LOUIS , GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
LUNEVILLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/07/1984
Siret
32878839300010
Enseigne
SA METALEST
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Constructions metalliques.
Adresse
2 QUAI DE L’ILE SAINT ANDRE
54300 , LUNEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4289
Date d'ajout
28/03/2019
Description
Radiation du RCS le 28/03/2019 avec effet au 26/03/2019 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF de SA METALEST.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4288
Date d'ajout
28/03/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 26/03/2019, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de SA METALEST (SA).
Numéro d'observation
2667
Date d'ajout
29/03/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Par jugement en date du 28/03/2017, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'encontre de SA METALEST (SA), a désigné en qualité de Liquidateur, Me Eric BOGELMANN, 53 Avenue Foch - 54000 NANCY et a fixé la date de cessation des paiements au 28/09/2015.
Numéro d'observation
4139
Date d'ajout
01/07/2005
Description
Vente d'une branche d'activité DE CONSTRUCTIONS ET MENUISERIES METALLIQUES OUVRAGES D'ART EXPLOITATION DE TOUS BREVETS PROCEDES DE FABRICATION ET LICENCES Y AFFERENTS A LA SAS METALEST - CONSERVE LA GESTION DE SES PARTICIPATIONS Date d'effet : 01/04/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).