Entreprise : ROGER DANTHONY SARL - SIREN 328 732 599
Identité
Dénomination
ROGER DANTHONY SARL
SIREN (siège)
328 732 599
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1984
Début d’activité
01/01/1984
Date de fin de la personne morale
05/01/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
25 RUE EMILE VIAL 69500 BRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANTHONY ROLAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1984
Siret
32873259900019
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
platrerie peinture
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Adresse
25 RUE EMILE VIAL
69500 , BRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/042493
Date d'ajout
20/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/10/2015 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/042520
Date d'ajout
20/10/2015
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/10/2015 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F13/039784
Date d'ajout
30/10/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/10/2013 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur JURY Alain. Juge commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 01/01/2013
Numéro d'observation
F12/000105
Date d'ajout
02/01/2012
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).