Entreprise : HERVE DUVAL S.A. - SIREN 328 458 989
Identité
Dénomination
HERVE DUVAL S.A.
SIREN (siège)
328 458 989
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1983
Date de fin de la personne morale
23/11/2082
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
72000 EUR
Adresse du siège
PLAINE BE BEUZEVILLE 76210 PARC D'ANXTOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 73
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELIENS BENEDICTE
Nom d'usage
BREANT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ELBEUF
Nom, Prénom(s)
LANGLOIS DANIELLE , MADELEINE , LOUISE
Nom d'usage
DUVAL
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
BOLBEC
Nom, Prénom(s)
DUVAL HERVE , LEON , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
BOLBEC
Nom, Prénom(s)
DUVAL SEBASTIEN , DAVID , HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
ESSE
Dénomination
ADEC EUROPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ELBEUF
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1983
Siret
32845898900014
Code APE
281A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Tous travaux de mécanique chaudronnerie montage entretien charpenté métallique génie civil manutention travaux de peinture sablage impression location de matériels
Adresse
Plaine de Beuzeville - Parc d'Anxtot
76210 , Bolbec - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 73
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/005090
Date d'ajout
13/09/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 13/09/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
859
Date d'ajout
15/02/2011
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR ORDONNANCE EN DATE DU 10 FEVRIER 2011 MONSIEUR LE VICE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR CHRISTIAN VALLET JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-CLAUDE VERBRUGGHE
Numéro d'observation
2537
Date d'ajout
17/06/2008
Description
MENTION D'OFFICE : LE TRIBUNAL DE COMMRCE DU HAVRE A PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/06/2008 PRONONCE L 'EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE HERVE DUVAL SA A LA SOCIETE H DUVAL ET CIE SNC NOMME MONSIEUR JEAN CLAUDE VERBRUGGHE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MAITRE BEATRICE PASCUAL DEMEURANT 6 RUE DUPLEIX 76600 LE HAVRE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
3412
Date d'ajout
04/08/2004
Description
Liquidation judiciaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/08/2004 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUITE A RESOLUTION DE PLAN (AVEC POURSUITE D'ACTIVITE) A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : VERBRUGGHE JEAN-CLAUDE LIQUIDATEUR : PASCUAL BEATRICE 6, RUE DUPLEIX 76600 LE HAVRE A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE POUR UNE PERIODE DE 2 MOIS COURANT DU 06/08/2004 AU 06/10/2004 ET CE POUR CESSION DE L'ENTREPRISE Date d'effet : 06/08/2004
Numéro d'observation
3248
Date d'ajout
28/07/2004
Description
Déclaration de cessation des paiements MENTION D'OFFICE : EN DATE DU 28/07/2004 DEPOT AU GREFFE DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN CONFORMITE DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 DE L'ENTREPRISE CI-DESSUS MENTIONNEE. Date d'effet : 28/07/2004
Numéro d'observation
2057
Date d'ajout
24/04/2002
Description
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL - ANCIEN : 480 000 FRS NOUVEAU : 72 000 EUROS CHANGEMENT DE DENOMINATION DE RUE (SIEGE SOCIAL ET PPL ETS) ANCIENNE : LE PETIT COLOMBIER - PARC D'ANXTOT 76210 BOLBEC - NOUVELLE : PLAINE DE BEUZEVILLE - PARC D'ANXTOT 76210 BOLBEC MISE EN HARMONIE DES STATUTS ACTES DEPOSES LE 17/04/2002 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 10/04/2002 Date d'effet : 08/11/2001
Numéro d'observation
1133
Date d'ajout
11/03/2002
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/02/02 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. JEAN-CLAUDE VERBRUGGHE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. FRANCOIS TESSIER Date d'effet : 08/02/2002
Numéro d'observation
348
Date d'ajout
23/01/1998
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/01/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. LUCIEN GIGUET JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR YVES LAUZIER A COMPTER DU 16/01/98
Numéro d'observation
2249
Date d'ajout
01/07/1996
Description
Jugement de continuation de l'exploitation commerciale MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/06/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE : ADMISSION DE PLAN DE CONTINUATION SANS CESSION PARTIELLE 61 ALINEA 2 L A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : YVES LAUZIER COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : EUGENE BEILLARD A COMPTER DU 28/06/96
Numéro d'observation
1523
Date d'ajout
23/04/1996
Description
EN DATE DU : 19/04/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE D'UN MOIS ET DEMI COURANT DU 16/04/96 AU 31/05/96 A COMPTER DU 19/04/96
Numéro d'observation
4249
Date d'ajout
26/12/1995
Description
EN DATE DU : 22/12/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS COURANT DU 16.12.1995 AU 16.04.1996 A COMPTER DU 22/12/95
Numéro d'observation
3474
Date d'ajout
23/10/1995
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A REPORTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE AU : 30/09/1994 A COMPTER DU 20/10/95
Numéro d'observation
2040
Date d'ajout
19/06/1995
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/06/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE : REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL SUR ASSIGNATION A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : YVES LAUZIER ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : EUGENE BEILLARD 97 RUE JULES SIEGFRIED 76600 LE HAVRE /XX/ DIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION REPRESENTANT DES CREANCIERS : PASCUAL BEATRICE 132 BLD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE A COMPTER DU 16/06/95
Numéro d'observation
3013
Date d'ajout
06/09/1990
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : STE D'EXPLOITATION DES ETS HERVE DUVAL NOUVELLE : HERVE DUVAL SA - TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA DEMISSION DU GERANT : MR DUVAL HERVE NOMME AUX FONCTIONS DE PRESIDENT DI- RECTEUR GENERAL - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL : MME LANGLOIS EPSE DUVAL DANIELLE - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR : MR LANGLOIS DANIEL ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 06/09/90 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 23/05/90 A COMPTER DU 18/05/90
Numéro d'observation
3011
Date d'ajout
06/09/1990
Description
NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE : MR BERTHELON JEAN-CLAUDE ET SUPPLEANT : MR MILLET CLAUDE - AUGMENTATION DU CAPITAL ANCIEN : 50 000 F NOUVEAU : 480 000 F - MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DE L'EXERCICE SOCIAL OUVERT LE 01/04/89 ET SERA CLOTURE LE 30/04/90 IL AURA UNE DUREE EXCEPTIONNELLE DE 13 MOIS - LE PROCHAIN EXERCICE SERA OUVERT LE 01/05/90 ET SERA CLOS LE 31/03/91 - FIN DE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE PAR MR HERVE DUVAL (74 A 6) ET APPORT DE CE FONDS AU PRIX STIPULE DE 663 602 F - RADIATION DU VENDEUR DU 28/06/90 DECLARATIONS DE CREANCES : TC DU HAVRE BODACC DU 20/07/90 JOURNAL : LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 30/05/90 ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 06/09/90 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 25/04/90 A COMPTER DU 20/04/90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).