Entreprise : AGENCE ACTIVE - SIREN 328 253 158
Identité
Dénomination
AGENCE ACTIVE
SIREN (siège)
328 253 158
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1993
Date de fin de la personne morale
16/02/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
8 RUE MARBEAU 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIARDINA CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Villers Pol
Nom, Prénom(s)
GIARDINA BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Villiers le Bacle
Nom, Prénom(s)
VASSEUR FLORENCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Aix en Provence
Nom, Prénom(s)
ANCELIN VERONIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Cogolin CEDEX
Nom, Prénom(s)
PIETTE-DECROIX JOELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/10/1983
Siret
32825315800054
Enseigne
AGENCE ACTIVE
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE, MARCHAND DE BIENS, LOTISSEUR, PRESTATAIRE DE SERVICES
Adresse
8 RUE MARBEAU
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
32825315800047
Adresse
46 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/02/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
32825315800039
Adresse
9 RUE MARBEAU
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1993B0218821
Date d'ajout
24/04/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 24/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 18/01/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201200144, date de cessation des paiements le 18/07/2010, et a désigné : juge commissaire Monsieur JOURDAN liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Claude PIERREL 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/02/1993
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).