Entreprise : SCI LOUIS PASTEUR - SIREN 328 222 757
Identité
Dénomination
SCI LOUIS PASTEUR
SIREN (siège)
328 222 757
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1983
Début d’activité
01/08/1983
Date de fin de la personne morale
31/07/2033
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition d'un terrain situé 3 rue pasteur - ravine des cabris - cadastre Saint-Pierre CH 495 - édification sur ledit terrain d'un centre médical - exploitation et location dudit immeuble
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
3 RUE PASTEUR CD28 97432 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLITZ ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CLAIRIVET CHRISTOPHE , LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
LAURET MARIE , HELENE
Nom d'usage
THIAW-WING
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
LEBRETON PATRICIA , DANIE , MARIE-DENISE
Nom d'usage
BLITZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1983
Siret
32822275700028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un terrain situé 3 rue pasteur - ravine des cabris - cadastre Saint-Pierre CH 495 - édification sur ledit terrain d'un centre médical - exploitation et location dudit immeuble
Autres Activités
Acquisition d'un terrain situé 3 rue pasteur - ravine des cabris - cadastre Saint-Pierre CH 495 - édification sur ledit terrain d'un centre médical - exploitation et location dudit immeuble
Adresse
3 RUE PASTEUR CD28
97432 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1983
Siret
32822275700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
71 CHE RECHERCHANT CD28
97432 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3217
Date d'ajout
20/09/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/06/2013 : Changement de qualité : PICCIOLI Patrick, Georges, Antoine, Gérant, Associé devient Associé Changement de qualité : MAITRIAS Alain Jean, Gérant, Associé devient Associé Changement de qualité : CLAIRIVET Christophe Laurent, Associé devient Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : THIAW-WING Marie, Hélène, Associé devient Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3302
Date d'ajout
09/11/2006
Description
Changement de gérant Nomination de M. PICCIOLI Patrick, Georges, Antoine - 21 chemin du réservoir - 97432 RAVINE DES CABRIS en qualité de gérant en remplacement de M. DEHARVENG Daniel, gérant partant Nomination de M. MAITRIAS Alain Jean - 10 chemin Amouny - 97432 RAVINE DES CABRIS en qualité de gérant en remplacement de M. CHO SEN Georges, gérant partant et ce à compter du 08.10.2005 MENTION des associés sur le KBIS en application du décret du 01.02.2005 Associé : M. CLAIRIVET Christophe Laurent - 247 ter chemin Neuf - Pont d'Yves - 97430 LE TAMPON Associé : M. CONSNEFROY Jean-Yves, Alexandre, Marcel - 2 Chemin de la Savane - 97432 RAVINE DES CABRIS et ce à compter du 08.10.2005 Associé : M. BLITZ Eric - 58 Chemin Apaya - Bois d'Olive - 97410 SAINT PIERRE et ce à compter du 07.09.2005 Associé : M. LEONETTI Jean Baptiste - 3 rue Pasteur - 97432 RAVINE DES CABRIS et ce à compter du 08.10.2005 Associée : Mme LEBRETON épse BLITZ Patricia - 58 chemin Apaya - Bois d'Olives - 97410 SAINT PIERRE et ce à compter du 07.09.2005 Associée : Mme LAURET épse THIAW-WING Marie Hélène - 78 Chemin Clain - 97432 RAVINE DES CABRIS et ce à compter du 08.10.2005 TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL Ancienne mention : 71 chemin Recherchant - 97432 RAVINE DES CABRIS Nouvelle mention : 3 rue Pasteur - 97432 RAVINE DES CABRIS et ce à compter du 08.10.2005 Date d'effet : 08/10/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).