Entreprise : SOM DELATTRE - SIREN 328 129 721
Identité
Dénomination
SOM DELATTRE
SIREN (siège)
328 129 721
Date d'immatriculation au RNE
10/10/1983
Date de fin de la personne morale
09/10/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1791275.95 EUR
Adresse du siège
87 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLAZY JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
CHANIER JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE LABROUHE JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1922
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE SIMONE JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1934
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GAUTIER JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Poissy
Nom, Prénom(s)
RAVERY MICHEL , ALBERT , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1923
Commune de résidence
Le Vesinet
Nom, Prénom(s)
SILVY-LELIGOIS JEAN , FRANCOIS , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SIMON FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1930
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
PERONNET GAUTHIER ET ASOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BUREAU D'ETUDES FINANCIERES ET DE CONTROLE COMPTABLE MULQUIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/1987
Siret
32812972100028
Code APE
741J
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
87 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1983B0839916
Date d'ajout
13/09/2017
Description
ORDONNANCE DU 11-09-2017 -le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire et a ordonné la radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/02/2007
Description
JUGEMENT DU 23.01.2007. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.ROCHE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
4356
Date d'ajout
21/01/2000
Description
JUGEMENT DU 20.01.2000. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.CHARTIER
Numéro d'observation
55765
Date d'ajout
02/07/1997
Description
JUGEMENT DU 29.01.96. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M MOLINIE
Numéro d'observation
43945
Date d'ajout
18/07/1988
Description
.JUGEMENT DU 1ER JUIN 1988 PROROGE LA MISSION DE MES PESSON ET CHRIQUI ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES JUSQU'AU 2 AOUT 1988.
Numéro d'observation
26310
Date d'ajout
22/04/1987
Description
.SUIVANT JUGEMENT DU 2 AVRIL 1987 ARRETE LE PLAN DE CESSION PARTIELLE DE LA SOCIETE SOM DELATTRE DESIGNE MR LOCHAT COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD FIXE LA DUREE DU PAN A DOUZE MOIS DESIGNE PENDANT CETTE DUREE ME PESSON ET ME CHRIQUI COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU PLANAVEC LA MISSION PREVUE A L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 MAINTIENT ME PESSON ET ME CHRIQUI ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Numéro d'observation
10927
Date d'ajout
17/02/1987
Description
.JUGEMENT DU 29 JANVIER 1987 A OUVERT UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 87-265 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU29 JANVIER 1987 ME GIRARD REPRESENTANT DES CREANCIERS LES ADMINISTRATEURS CI-DESSUS DESIGNE OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURONT POUR MISSION D'ASSISTER LES DEBITEURS POUR TOUS LES ACTES DE GESTION
Numéro d'observation
10927
Date d'ajout
17/02/1987
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGEMENT DU 29 JANVIER 1987 NO 87/0265 CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 29 01 1987 JUGE CRE: MR BALLOT LENA JUGE CRE SUPPLEANT : MR CORMIER REPRESENTANT DES CREANCIERS ME GIRARD 116, BRD SAINT GERMAIN 75006 PARIS ASSISTE DE ME DE THORE 88, RUE SAINT DENIS 75001 PARIS ADMINISTRATEUR ME PESSON 22, AVE VICTORIA 75001 PARIS ASSISTE DE ME CHRIQUI 100, RUE QUINCAMPOIX 75003 PARIS L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION.
Numéro d'observation
3953
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21 JANVIER 1987 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).