Entreprise : AUCAMIXE - SIREN 327 992 541
Identité
Dénomination
AUCAMIXE
SIREN (siège)
327 992 541
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1983
Début d’activité
01/07/1983
Date de fin de la personne morale
28/09/2013
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION D'IMMEUBLES DROITS ET BIENS IMMOBILIERS.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LA MAZE 12200 LA ROUQUETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROUQUETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGE MICHEL , PIERRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
LA ROUQUETTE
Nom, Prénom(s)
AUGE SEBASTIEN , ROBERT , FERNAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
MAISONS ALFORT
Nom, Prénom(s)
AUGE XAVIER , MARTIN , VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
LA ROUQUETTE
Nom, Prénom(s)
CERUTTI CATHERINE , MARGUERITE , FRANCOISE
Nom d'usage
AUGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
32799254100018
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION D'IMMEUBLES DROITS ET BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
LA MAZE
12200 , LA ROUQUETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROUQUETTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/06/2024
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
402
Date d'ajout
31/01/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 28/12/2006 : NOUVEAU : M. AUGE SEBASTIEN ROBERT FERNAND, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : M. AUGE XAVIER MARTIN VINCENT, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CONSTATATION DE LA QUALITE D'ASSOCIES DE MME AUGE CATHERINE NEE CERUTTI ET M. AUGE MICHEL (DECRET DU 1ER FEVRIER 2005)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).