Entreprise : SOC CIVILE FRABER - SIREN 327 976 833
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2020)
Dénomination
SOC CIVILE FRABER
SIREN (siège)
327 976 833
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2001
Date de fin de la personne morale
05/08/2022
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
15200 EUR
Adresse du siège
17 VOIE DES HUARDS 41700 COUR-CHEVERNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANCESSEUR BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Cour Cheverny
Nom, Prénom(s)
LANCESSEUR ALIX , LAURENCE , DOMINIQUE
Nom d'usage
DE LAUBADERE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Ile d'Aix
Nom, Prénom(s)
LANCESSEUR OLIVIER , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Montrieux-en-Sologne
Nom, Prénom(s)
MILLIET JEAN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Le Cannet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1972
Siret
32797683300019
Code APE
701D
Adresse
LES COURTILS
41200 , PRUNIERS-EN-SOLOGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/1972
Siret
32797683300035
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles
Adresse
17 17 Voie des Huards
41700 , Cour Cheverny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/1993
Siret
32797683300027
Code APE
701D
Adresse
5 RUE JEAN BAPTISTE DUMAS
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3115
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Radiation du RCS le 08/06/2020 avec effet au 13/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2748
Date d'ajout
26/05/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 27/03/2020 Liquidateur : LANCESSEUR Bruno Le siège de la liquidation est fixé à : 17 des Huards 41700 Cour Cheverny Journal d'annonces légales : La nouvelle république du centre ou en date du 16/04/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).