Entreprise : ROTO OUEST GRAPHIC - SIREN 327 945 721
Identité
Dénomination
ROTO OUEST GRAPHIC
SIREN (siège)
327 945 721
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1992
Date de fin de la personne morale
14/07/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
464969.5 EUR
Adresse du siège
ZA DE LESTUN 56200 COURNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cournon
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAND CAROLE , NOELLE , VIRGINIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MARCHAND NICOLAS , SEBASTIEN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MARCHAND CHRISTIAN , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
THIBOUT ELISABETH
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
HOANG ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TRAPPES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/04/1992
Siret
32794572100022
Code APE
222C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Fabrication de journaux et publications en tous genres
Adresse
Zone Artisanale de Lestun
56200 , La gacilly - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cournon
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1983
Siret
32794572100014
Code APE
221E
Adresse
5 RUE DE LA VANNERIE
44110 , CHATEAUBRIANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4099
Date d'ajout
10/07/2017
Description
Radiation du RCS le 10/07/2017 avec effet au 05/07/2017 RADIATION par suite de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SA ROTO OUEST GRAPHIC (jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 5 juillet 2017). Liquidateur : SELARL EMJ en la personne de Me Didier COURTOUX, 62 Bd de Sébastopol 75003 PARIS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1041
Date d'ajout
17/03/2004
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT DU 27/02/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIARIE DE LA SA ROTO OUEST GRAPHIC EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.621-27 DU CODE DE COMMERCE. JUGE COMMISSAIRE : MME PEIFFER. LIQUIDATEUR : ME COURTOUX, 62 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS. Date d'effet : 27/02/2004
Numéro d'observation
139
Date d'ajout
13/01/2004
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT DU 19/12/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A REPORTE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA ROTO OUEST GRAPHIC DE DEUX MOIS, SOIT JUSQU'AU 05/02/2004. Date d'effet : 19/12/2003
Numéro d'observation
4669
Date d'ajout
03/12/2003
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT DU 21/10/03, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A REPORTE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA ROTO OUEST GRAPHIC JUSQU'AU 15/11/2003. Date d'effet : 21/10/2003
Numéro d'observation
4670
Date d'ajout
03/12/2003
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT DU 13/11/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES A REPORTE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA ROTO OUEST GRAPHIC JUSQU'AU 05/12/2003. Date d'effet : 13/11/2003
Numéro d'observation
2522
Date d'ajout
09/07/2003
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT DU 13/06/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A REPORTE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA ROTO OUEST GRAPHIC DE QUATRE MOIS, SOIT JUSQU'AU 05/10/2003. Date d'effet : 13/06/2003
Numéro d'observation
4925
Date d'ajout
16/12/2002
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT DU 05/12/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, REGIME GENERAL, AVEC PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS, A L'EGARD DE LA SA ROTO OUEST GRAPHIC. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 27/11/2002. JUGE COMMISSAIRE : MME PEIFFER. ADMINISTRATEUR : ME PHILIPPOT, 60 RUE DE LONDRES 75008 PARIS, AVEC MISSION D'ASSISTER LA SOCIETE DEBITRICE POUR TOUS LES ACTES DE GESTION. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME COURTOUX, 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS. Date d'effet : 05/12/2002
Numéro d'observation
4596
Date d'ajout
29/11/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 27 NOVEMBRE 2002. Date d'effet : 27/11/2002
Numéro d'observation
1458
Date d'ajout
09/04/2002
Description
Modification autre ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR METAIS ALAIN NOMINATION DE MR RUDENT JEAN-MARIE, DIRECTEUR GENERAL, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR NOMINATION DE MELLE MARCHAND CAROLE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR Date d'effet : 11/03/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 050 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 464 969.50 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).