Entreprise : SCI DES COULONS - SIREN 327 851 259
Identité
Dénomination
SCI DES COULONS
SIREN (siège)
327 851 259
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2000
Début d’activité
06/10/1983
Date de fin de la personne morale
25/09/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACHAT PRISE A BAIL LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
163300 EUR
Adresse du siège
2 CHE DE LA CREUSETTE 77760 BOULANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSSAVIT CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Boulancourt
Nom, Prénom(s)
JEANNOT CHRISTIAN , BERNARD , OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Boulancourt
Nom, Prénom(s)
JEANNOT CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
JEANNOT GABIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1993
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/1983
Siret
32785125900025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT PRISE A BAIL LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Autres Activités
ACHAT PRISE A BAIL LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Adresse
2 CHE DE LA CREUSETTE
77760 , BOULANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1983
Siret
32785125900017
Code APE
702C
Adresse
269 AV DU GENERAL DE GAULLE
94500 , CHAMPIGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/07/2007
Description
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 13/03/2007 ANCIEN : 143302,08 EUR NOUVEAU : 163300 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 13/03/2007 : NOUVEAU : BOSSAVIT CHRISTINE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : JEANNOT CHRISTIAN, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ - DATE D'EFFET : 13/03/2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 940 000.00 FRF nouveau montant : 143 302.08 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/09/2000
Description
Historique des observations depuis le 26/09/2000 : --- Publicité au Journal : LE PARISIEN --- Parution au Journal le 17/07/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).