Entreprise : LES DEMEURES DE PAYS - SIREN 327 814 216
Identité
Dénomination
LES DEMEURES DE PAYS
SIREN (siège)
327 814 216
Date d'immatriculation au RNE
24/08/1983
Début d’activité
21/06/1983
Date de fin de la personne morale
23/08/2082
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1984
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Entreprise générale, construction de villas ou immeubles
Code APE
5560
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
44 RUE DES ALPES 38290 LA VERPILLIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUREL RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Vienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/1983
Siret
32781421600013
Code APE
5560
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise générale, construction de villas ou immeubles
Adresse
44 RUE DES ALPES
38290 , LA VERPILLIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/03/1985
Description
Juge Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20 février 1985 prononçant l'extension de la Liquidation des biens de la SARL BATI VIENNE 60, cours Lafayette 69003 LYON, en date du 21 décembre 1983 à la SARL LES DEMEURES DE PAYS, non inscrite au RCS de LYON, 1, rue Ferrandière 69002 LYON et à la SARL CEFITEC "MAISONS ROCK", non inscrite au RCS LYON, 60, cours Lafayette 69003 LYON. Juge-commissaire : Mr ABOU Syndic : Maître SAPIN 33, rue de la République 69289 LYON CEDEX 02 Date de cessation des paiements : 20 février 1985
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).