Entreprise : ORLANDO FILMS - SIREN 327 528 519
Identité
Dénomination
ORLANDO FILMS
SIREN (siège)
327 528 519
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1983
Début d’activité
24/04/1983
Date de fin de la personne morale
17/07/2033
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
RECHERCHE REALISATIONS CONSEILS DANS LES DOMAINES PUBLICITAIRES SOCIOLOGIQUES ARTISTIQUES LUDIQUES ET LOISIRS PAR L'AUDIOVISUEL LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
81 RUE DE REUILLY 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAIVRE ERIC , JEAN , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KAPTUR MICHEL , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ZINGG GERARD , ALAIN , JULES , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/04/1983
Siret
32752851900025
Nom commercial
ORLANDO FILMS
Enseigne
ORLAND
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
RECHERCHE REALISATIONS CONSEILS DANS LES DOMAINES PUBLICITAIRES SOCIOLOGIQUES ARTISTIQUES LUDIQUES ET LOISIRS PAR L'AUDIOVISUEL LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
Adresse
81 RUE DE REUILLY
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1983B0590314
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1983B0590312
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 16/05/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201901210, date de cessation des paiements le 29/04/2019, et a désigné Mme Yvonne Secnazi : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).