Entreprise : ENGINS TP SERVICES - SIREN 327 299 202
Identité
Dénomination
ENGINS TP SERVICES
SIREN (siège)
327 299 202
Date d'immatriculation au RNE
17/08/1983
Début d’activité
01/05/1983
Date de fin de la personne morale
16/08/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Transport routier service de transport de marchandises pour le compte d'autrui transports routiers,location de véhicules pour le transport routier de marchandises.
Code APE
4941C - Location de camions avec chauffeur
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
45 AV DES CHATAIGNIERS 95150 TAVERNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
45 ET 47
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAECKEROOT GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Fresnes
Nom, Prénom(s)
FOSSEY ISABELLE
Nom d'usage
CAMUS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
JOLLIVET JEAN-PHILIPPE , FRANCOIS , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Lauris
Nom, Prénom(s)
NOEL ROGER , JEAN-MARIE , GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Montagny-en-Vexin
Dénomination
HOLDING SYM LUCAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Nucourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1983
Siret
32729920200025
Nom commercial
ENGINS TP SERVICES
Code APE
4941C - Location de camions avec chauffeur
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport routier service de transport de marchandises pour le compte d'autrui transports routiers,location de véhicules pour le transport routier de marchandises.
Adresse
45 AV DES CHATAIGNIERS
95150 , TAVERNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
45 ET 47
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4564
Date d'ajout
21/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 21/06/2019 , a prononcé la réouverture de la procédure de la liquidation judiciaire et nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me Yannick MANDIN 23, rue Victor Hugo 95300 Pontoise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
91003
Date d'ajout
22/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 22/02/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22/02/2019
Numéro d'observation
72913
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
19904
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27/01/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00807 désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , met fin à la mission de l'administrateur V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 imp Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 CERGY PONTOISE CEDEX
Numéro d'observation
16219
Date d'ajout
16/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 16/12/2016 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 5 février 2017
Numéro d'observation
7979
Date d'ajout
16/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 16/09/2016 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 05/01/2017
Numéro d'observation
431
Date d'ajout
09/06/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 09/06/2016 nommant SELARL V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
97753
Date d'ajout
01/06/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2015
Numéro d'observation
91447
Date d'ajout
18/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 18/03/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
76542
Date d'ajout
05/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 05/10/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00807 , date de cessation des paiements le 01/10/2015 désigne Administrateur Me Valdman Daniel 8 Impasse Chabanne 95300 Pontoise avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , , et ouvre une période d'observation expirant le 05/04/2016 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).