Entreprise : SOCIETE CIVILE LES CHENES - SIREN 327 298 642
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LES CHENES
SIREN (siège)
327 298 642
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2000
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
03/01/2033
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Aménagement d'un centre de loisirs à l'usage des associés
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
248 EUR
Adresse du siège
127 RTE DE BORDEAUX 63870 ORCINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR DEMOTA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN JEAN , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Beauregard l'Evêque
Nom, Prénom(s)
CHALUS JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
Pont-du-Château
Nom, Prénom(s)
DEMOTA CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
GENEIX JEAN , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
POUTIGNAT MARIE , CLAUDE
Nom d'usage
MAYET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Beauregard l'Evêque
Nom, Prénom(s)
PRULIERE LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
SOUCHAL RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
THIALLIER HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Aydat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
32729864200056
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Aménagement d'un centre de loisirs à l'usage des associés
Adresse
127 RTE DE BORDEAUX
63870 , ORCINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR DEMOTA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
32729864200023
Code APE
701D
Adresse
RTE DE JOZE
63116 , BEAUREGARD-L EVEQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR GENEIX JEAN-LOUIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/2002
Siret
32729864200031
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
AV DE LA GARE
63910 , VERTAIZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2009
Siret
32729864200049
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
36 RUE DU CAPRICORNE
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. CLAUDE DEMOTA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BILLOM A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 274.41 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).