Entreprise : LE PAIN VENDEEN - SIREN 327 182 648
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2018)
Dénomination
LE PAIN VENDEEN
SIREN (siège)
327 182 648
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1983
Date de fin de la personne morale
19/10/2082
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 79600 AIRVAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
LARRICQ PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1925
Commune de résidence
Airvault AIRVAULT
Nom, Prénom(s)
DURAND SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Bourg-la-Reine
Nom, Prénom(s)
VRIGNAUD DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Carquefou
Nom, Prénom(s)
AEC COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Carquefou
Dénomination
L P I
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1983
Siret
32718264800037
Code APE
158A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PATISSERIE INDUSTRIELLE
Adresse
ZI
79600 , Airvault AIRVAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49630
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47421
Date d'ajout
04/10/2017
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
47289
Date d'ajout
03/10/2017
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
26/03/2003
Description
: --- MENTION D'OFFICE CLOTURE DES OPERATIONS DE CESSION EN DATE DU 17/02/2003
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/11/2002
Description
Historique : --- MENTION D'OFFICE JUGEMENT EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2002 NOMMANT ME BERNADETTE MONNIER 10 AVENUE GAMBETTA 85000 LA ROCHE SUR YON EN REMPLACEMENT DE ME RAMBOUR EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 500 000.00 FRF nouveau montant : 228 673.53 EUR
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/08/1992
Description
: --- MENTION D'OFFICE PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 31 JUILLET 1992 JUGE COMMISSAIRE :MR BOINOT A COMPTER DU 29/07/92 --- MENTION D'OFFICE ORDONNE LA CESSION DE LA SA PAIN VENDEEN AU PROFIT DE LA STE VIENNOISERIE EUROPEENNE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME RAMBOUR L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 31/07/92
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/06/1992
Description
Historique : --- MENTION D'OFFICE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REPRESENTANT DES CREANCIER : MAITRE PELLETIER 51.62.15.96, 66 BLD A.BRIAND 85 LA ROCHE SUR YON ADMINISTRATEUR : MAITRE RAMBOUR 10 AVENUE GAMBETTA 85000 LA ROCHE SUR YON DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS :05.03.92 PERIODE D'OBSERVATION DE 1 MOIS JUSQU'AU 22.07.92 JUGE COMMISSAIRE :MR BOINOT A COMPTER DU 25/06/92 --- MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 25 JUIN 1992 LE TRIBUNAL PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT HOMOLOGUE PAR JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 1990 A COMPTER DU 25/06/92
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/01/1991
Description
: --- DEMISSION DE M. CAILLON ROBERT DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR ET NOMINATION DE M. DURAND ANDRE EN REMPLACEMENT. DEMISSION DE M. LAURIN JEROME ET DE M. DROUILLARD GABRIEL DE LEURS FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET NOMINATION DE LA SOCIETE L P I REPRESENTEE PAR M. MOREAU DANIEL ET DE M. DURAND SERGE EN REMPLA- CEMENT. A COMPTER DU 14/11/90
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/11/1990
Description
Historique : --- REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 02.10.89 ADMINISTRATEUR : ME DUTOUR REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME PELTIER. CESSATION DES PAIMENTS : 29. 09.1989 A COMPTER DU 02/10/89 --- JUGEMENT SURSIS A STATUER : 13.07.90. JUGEMENT DU 16.10.90. PLAN DE REDRESSEMENT. A COMPTER DU 16/10/90
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
13/11/1990
Description
: --- SUIVANT P.V. DU 01.12.1988, CAPITAL DE 1 000 000 F. PORTE A 1 500 000 F. A COMPTER DU 01/12/88 --- DEMISSION DE M. FULOP MICHEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET NOMINATION DE AEC COMMISSARIAT EN REMPLACE- MENT. DEMISSION DE M. JOUBERT PHILIPPE DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET NOMINATION DE M. VRIGNAUD DIDIER EN REMPLACEMENT. A COMPTER DU 25/10/89
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/10/1983
Description
Historique des observations depuis le 20/10/1983 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 895 le 20/10/1983 --- Publicité au Journal : LA CONCORDE --- Parution au Journal le 19/08/1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).