Entreprise : SELARL REQUET CHABANEL - SIREN 327 137 915
Identité
Dénomination
SELARL REQUET CHABANEL
SIREN (siège)
327 137 915
Date d'immatriculation au RNE
18/05/1995
Début d’activité
27/03/1995
Date de fin de la personne morale
17/05/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Exercice libéral en commun par ses membres de la profession d'Avocat, et plus particulièrement d'Avocat conseil en droit des sociétés, endroit fiscal et en droit social.
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
204060 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CACARIE GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
CARRON THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Salagnon
Nom, Prénom(s)
GIGNOUX RENAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Chaponost
Nom, Prénom(s)
LADET FABIENNE , EMMANUELLE
Nom d'usage
MIOLANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MONIN ANGELIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
RIGAUD PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
TESTON ANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Chaponost
Dénomination
AVVENS AUDIT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/1995
Siret
32713791500028
Enseigne
SLYDES
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice libéral en commun par ses membres de la profession d'Avocat, et plus particulièrement d'Avocat conseil en droit des sociétés, endroit fiscal et en droit social.
Adresse
12 RUE DE LA REPUBLIQUE
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/005195
Date d'ajout
17/01/2022
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société d'exercice libéral à responsabilité limitée - MIOLANE ET ASSOCIES AVOCATS 57 Place de la République 69002 LYON, 809 455 793 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 06/12/2021 et effet rétroactif au 01/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/038794
Date d'ajout
27/06/2019
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société d'exercice libéral à responsabilité limitée - LEXXON AVOCATS 57 Place de la République 69002 LYON, 432 285 781 RCS GTC Lyon, société apporteuse à compter du 03/06/2019 et avec effet rétroactif sur les plans juridique, comptable et fiscal au 1er janvier 2019
Numéro d'observation
F03/007720
Date d'ajout
03/03/2003
Description
Fusion-absorption de la société Société HRC, siège social : 12 rue de la République 69002 LYON, 399 665 702 RCS LYON, à compter du 30/12/2002 avec effet rétroactif au 01/08/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).