Entreprise : EARL DES PEUPLERAIES - SIREN 327 086 765
Identité
Dénomination
EARL DES PEUPLERAIES
SIREN (siège)
327 086 765
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1983
Début d’activité
04/10/2022
Date de fin de la personne morale
04/05/2082
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
78663.69 EUR
Adresse du siège
14 GRANDE RUE 51260 BAGNEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENOIST MATHIAS , PIERRE , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Allemanche-Launay-et-Soyer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/10/2022
Siret
32708676500036
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
14 GRANDE RUE
51260 , BAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/1983
Siret
32708676500010
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
1 RUE DU CANAL
51260 , BAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1898
Date d'ajout
02/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/12/2009 : Partant : BENOIST André, Gérant(e) Nouveau : BENOIST Mathias Pierre Christian, Gérant(e) Transfert du siège social à compter du 15/12/2009 : Ancienne adresse : 1 rue du Canal - Bagneux 51260 Bagneux Nouvelle adresse : 7 rue du Canal 51260 Bagneux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'Épernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce de Reims par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Conversion d'office du capital en euros conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).