Entreprise : SCI LYON CANUTS - SIREN 327 084 372
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2022)
Dénomination
SCI LYON CANUTS
SIREN (siège)
327 084 372
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1983
Date de fin de la personne morale
25/05/2063
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
27440.82 EUR
Adresse du siège
45 BD DES CANUTS 69004 LYON 4EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARDET LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
Bormes-les-Mimosas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/03/1983
Siret
32708437200025
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de tous terrains, batiments et immeubles dont ellepourrait devenir propriétaire placements de capitaux sous toutes formes
Adresse
45 BD 45 Boulevard des Canuts
69004 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Transfert du siège social du 103 rue Denfert Rochereau 69004 LYON, au : 45 Boulevard des Canuts 69004 LYON, à compter du 29 Mars 1986. DM No 7903 du 10/06/1986.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).