Entreprise : SCP ANEST REANI DRS MORIN JULIA BONNET - SIREN 326 953 734
Identité
Dénomination
SCP ANEST REANI DRS MORIN JULIA BONNET
SIREN (siège)
326 953 734
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1983
Date de fin de la personne morale
01/05/2013
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de médecins
Capital social
57625.73 EUR
Adresse du siège
RES VERT PARC 34170 CASTELNAU-LE-LEZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE DU PARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JULIA JEAN-MICHEL , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
BONNET CHRISTIAN , PATRICK , PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
CASTELNAU LE LEZ
Nom, Prénom(s)
MORIN PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
CASTELNAU LE LEZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/1983
Siret
32695373400018
Code APE
851C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exercice de la profession médicale
Adresse
RES Clinique du Parc
34170 , Castelnau-le-Lez - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE DU PARC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15160
Date d'ajout
24/05/2019
Description
Radiation du RCS le 24/05/2019 avec effet au 24/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3756
Date d'ajout
05/04/1996
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MR MORIN PHILIPPE GERANT ASSOCIE SIEGE DE LA LIQUIDATION : AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 15/09/95
Numéro d'observation
8932
Date d'ajout
10/10/1995
Description
DEPART DE MR FONTES BERNARD, ASSOCIE A COMPTER DU 25/03/93 DEPART DE MR COURANT PATRICK, ASSOCIE A COMPTER DU 21/12/93 SUITE AUX CESSION DE PARTS DU 31/07/95
Numéro d'observation
708
Date d'ajout
24/01/1995
Description
CO-GERANTS PARTANTS : MR FONTES BERNARD ADRIEN EUGENE ET MR COURANT PATRICK GEORGES ANCIENNE DENOMINATION : SCP D'ANESTHESIE REANIMATION DES DRS FONTES MORIN JULIA COURANT BONNET NOUVELLE DENOMINATION : SCP D'ANESTHESIE REANIMATION DES DOCTEURS MORIN, JULIA, BONNET A COMPTER DU 14/11/94
Numéro d'observation
2236
Date d'ajout
09/03/1992
Description
DECES DE MR BONAFOS MAURICE MR FONTES BERNARD RESTE SEUL GERANT DE LA STE CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : SCP D'ANESTHESIE REANIMATION DES DOCTEURS BONAFOS FONTES MORIN JULIA NELLE : SCP D'ANESTHESIE REANIMATION DES DOCTEURS FONTES MORIN JULIA COURANT A COMPTER DU 28.10.88
Numéro d'observation
2238
Date d'ajout
09/03/1992
Description
NOMINATION DE MR JULIA JEAN MICHEL, MR MORIN PHILIPPE, MR COURANT PATRICK EN QUALITE DE CO-GERANTS ASSOCIES A COMPTER DU 01.03.91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 378 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 57 625.73 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).