Entreprise : RICHARD TURGIS - SIREN 326 767 514
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2022)
Dénomination
RICHARD TURGIS
SIREN (siège)
326 767 514
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1994
Date de fin de la personne morale
18/01/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE L EPERON 75006 PARIS 6 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Leclerc CAROLE
Nom d'usage
Melet
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1983
Siret
32676751400028
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
ORGANISATION DE VOYAGES, SEJOURS, STAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS EN FRANCE ET A L'ETRANGER, POUR ENFANTS ET ADULTES DE CARACTERE CULTUREL - ET, NOTAMMENT DES SEJOURS LINGUISTIQUES POUR ENFANTS
Adresse
7 RUE 7 rue de l'Éperon
75006 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/1983
Siret
32676751400010
Code APE
633Z
Adresse
26 RUE DE PARIS
77230 , VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1994B0087116
Date d'ajout
20/01/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 08-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1994B0087110
Date d'ajout
18/05/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 26-11-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 22-02-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1994B008717
Date d'ajout
30/10/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 02-09-2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/01/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :23 OCTOBRE 1992
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/01/1994
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).