Entreprise : GAEC DE LA SERRIERE - SIREN 326 699 238
Identité
Dénomination
GAEC DE LA SERRIERE
SIREN (siège)
326 699 238
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2032
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
60800 EUR
Adresse du siège
LA SERRIERE 61600 LES MONTS-D'ANDAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Sauvagère
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARON SYLVIE
Nom d'usage
BOURBAN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Monts d'Andaine (Les)
Nom, Prénom(s)
BOURBAN JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Monts d'Andaine (Les)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1982
Siret
32669923800019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du Code Rural.
Adresse
LA SERRIERE
61600 , LES MONTS-D'ANDAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Sauvagère
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4242
Date d'ajout
24/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4265
Date d'ajout
05/09/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2019 : Liquidateurs : BOURBAN Jean-Pierre et BOURBAN Sylvie. Le siège de la liquidation est fixé à : la Serrière La Sauvagère 61600 Les Monts-d'andaine. Journal d'annonces légales : l'Agriculteur Normand en date du 05/09/2019.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le Tribunal de Commerce de Flers a été rattaché au Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).