Entreprise : BERGAME 3D - FRANCE PLV - SIREN 326 662 418
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2022)
Dénomination
BERGAME 3D - FRANCE PLV
SIREN (siège)
326 662 418
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2010
Date de fin de la personne morale
18/02/2073
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500100 EUR
Adresse du siège
8 RUE JOSEPH PAXTON 77164 FERRIERES-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUL FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Luxeuil-les-Bains CEDEX
Nom, Prénom(s)
JOSSELIN JEAN , BAPTISTE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Tertre
Nom, Prénom(s)
VIENNET JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Etupes
Nom, Prénom(s)
JOSSELIN GERALD , GILBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Tertre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/1998
Siret
32666241800044
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Activité principale
Autre imprimerie (labeur)
Adresse
925 CHE DEPARTEMENTAL
02370 , VAILLY-SUR-AISNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
32666241800051
Nom commercial
BERGAME 3D
Code APE
1721B - Fabrication de cartonnages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication transformation création d'articles en toutes matières pour la publicité
Adresse
8 RUE 8 rue Joseph Paxton
77164 , Ferrières-en-Brie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1983
Siret
32666241800010
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Activité principale
Autre imprimerie (labeur)
Adresse
23 RUE ARAGO
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
32666241800028
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Activité principale
Autre imprimerie (labeur)
Adresse
27 RUE JULES VERNE
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DE 027 A 031
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/1995
Siret
32666241800036
Code APE
222C
Adresse
24 RUE DES BATELIERS
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24-26
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 28/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
08/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 08/07/2013 à dit que dorénavant, la procédure sera poursuivie par la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët, en remplacement de la Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Garnier.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 29-10-2012 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J303, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de Maître Garnier 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX. Et a autorisé une poursuite de l'activité jusqu'au 9 Novembre 2012. .
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/07/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 23-07-2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J303 date de cessation des paiements le 30-06-2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur DEPLA, juge commissaire suppléant : Monsieur COURGENAY Bernard, administrateur(s) : Selarl Ph.CONTANT - B.CARDON en la personne de Philippe Contant 8 rue des Cordeliers 77100 MEAUX avec pour mission : assister le débiteur dans tous ses actes de gestion, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de Maître Garnier 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 23-01-2013, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/02/2010
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de 023 RUE ARAGO 93400 ST OUEN à 8 RUE JOSEPH PAXT ON 77164 FERRIERES EN BRIE A compter du 01.01.2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).