Entreprise : CONSTRUCTIONS METALLIQUES MATHELON ET COMPAGNIE - SIREN 326 620 903
Identité
Dénomination
CONSTRUCTIONS METALLIQUES MATHELON ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
326 620 903
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1966
Début d’activité
01/10/1966
Date de fin de la personne morale
07/11/2065
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Entreprise de constructions métalliques et chaudronnerie.
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
100440 EUR
Adresse du siège
LES GRANGES 74150 RUMILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBIER JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
SCHAMM MIKAEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Rumilly
Dénomination
M.B. ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1966
Siret
32662090300012
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE
Adresse
LES GRANGES
74150 , RUMILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/017507
Date d'ajout
10/08/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 10/08/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : l'ETUDE BOUVET ET GUYONNET (prise en la personne de Me GUYONNET) 60 rue cassiopée Parc d'Activité Altaïs - Chavanod 74990 Annecy CEDEX 9
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/005766
Date d'ajout
11/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 11/03/2022 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/10/2022, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F21/017951
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 05/10/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : l'ETUDE BOUVET ET GUYONNET (prise en la personne de Me GUYONNET) 60 rue cassiopée Parc d'Activité Altaïs - Chavanod 74990 Annecy CEDEX 9, Administrateur judiciaire : Selarl AJ MEYNET & ASSOCIÉS (en les personnes de Maîtres Robert et David-Emmanuel MEYNET) 39 avenue du Parmelan 74000 Annecy mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/08/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F08/005806
Date d'ajout
05/11/2008
Description
Modification de la forme juridique MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE : * ancienne : SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION * nouvelle : SAS MODIFICATION DE QUALITE DE DIRIGEANTS : * Catherine MARRA-MATHELON : ancienne fonction Administrateur et directeur général délégué - nouvelle fonction : directeur général délégué * MATHELON Yves : ancienne fonction : président du CA et directeur général - nouvelle fonction : président et départ de MATHELON Jacques - administrateur date d'effet : 19/06/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAS - LES COMMISSAIRES AUX COMPTES SONT MAINTENUS DANS LEURS FONCTIONS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).