Entreprise : SOCIETE DES CUISINES PYRAMIDES - SIREN 326 544 186
Identité
(Entreprise radiée le 25/01/2022)
Dénomination
SOCIETE DES CUISINES PYRAMIDES
Sigle
SCP
SIREN (siège)
326 544 186
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1983
Date de fin de la personne morale
04/04/2063
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
17443216.55 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 16440 NERSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROQUES BERNARD , HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Paris 8 Eme
Nom, Prénom(s)
COHEN-SCALI JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MYON CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GENDRON JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BERTHELOT PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
KPMG -FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
M D V
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/08/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1983
Siret
32654418600017
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication,achat,vente en en gros ou au détail,l'importation l'exportation de tous meubles meublants et articles d'ameublement.
Adresse
Zone industrielle
16440 , Nersac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/08/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1991
Siret
32654418600025
Code APE
702C
Adresse
68 RUE DE CONCISE
86500 , MONTMORILLON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 38
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1436
Date d'ajout
25/01/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Angoulême le 25/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12469
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
2926
Date d'ajout
14/05/2014
Description
Remplacement d'un mandataire ad'hoc à compter du 01/01/2014 : Par jugement en date du 23/04/2014, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a procédé au remplacement du mandataire ad hoc : Ancien : SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ, prise en la personne de Me GLADEL Nouveau : SELARL GLADEL, prise en la personne de Me GLADEL - 8 rue Beaumarchais - 63000 Clermont-Ferrand
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
30/10/2006
Description
: MOD D'OFFICE DU 30 OCTOBRE 2006 : Jugement du tribunal de commerce en date du 27.09.2006 nommant la SELARL BAULAND & GLADEL mandataire ad hoc.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
31/01/2006
Description
: MOD D'OFFICE DU 31.01.2006 Jugement du tribunal de commerce de Thiers en date du 18.01.2006 désignant la SELARL BAULAND ET GLADEL 8 rue Beaumarchais 63038 CLERMOND - FD CEDEX, prise en la qualité de ME Vincent GLADEL en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux lieu et place de de ME Vincent GLADEL avec effet au 01.01.2006
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
22/11/2002
Description
: MOD D'OFFICE DU 22.11.2002 : Jugement du tribunal de commerce de Thiers (63) du 08.11.2002 désignant ME Vincent GLADEL aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan en remplacement de ME Jean-François GLADEL
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
12/09/2002
Description
: MOD D'OFFICE DU 12.09.2002 : Ordonnance de MR HOSPITAL juge commissaire au redressement judiciaire de SA DES CUISINES PYRAMIDES en date du 14.06.2002 ordonnant qu'il soit mis fin à la mission de représentant des créanciers de Maître DE THORE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
30/12/1996
Description
: MOD D'OFFICE DU 30 DECEMBRE 1996 N0 4527 : Jugement du tribunal de commerce de THIERS DU 04.10.1996 arrêtant le plan de redresseemnt par cession de la société des Cuisines Pyramides avec ets secondaire sis à 68 rue de Consise 86500 MONTMORILLON au profit du Groupe Valois et nommé ME GLADEL 8 rue Beaumarchais 63000 Clermont Ferrand en qualité de juge à l'exécution du plan
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/12/1996
Description
: MOD D'OFFICE DU 30 DECEMBRE 1996 N0 4526 : Jugement du Tribunal de Commerce de THIERS du 27.08.1996 renouvelant la période d'observation pour une durée de Trois mois.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
07/08/1996
Description
: MOD D'OFFICE N°3058 du 7.8.1996: Par ordonnance du 19.07.1996, Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation a renvoyé devant le Tribunal de Commerce de THIERS l'ensemble des procédures de Redressement Judicaire ouvertes par le Tribunal de Commerce de PARIS à l'égard des sociétés du groupe IFI. Par jugement du 26.7.1996, le Tribunal de Commerce de THIERS a désigné M HOSPITAL Juge Commissaire et M SAURET Juge Commissaire Suppléant en remplacement de M ALLAROUSSE et de Mme PETIET. Par jugement du 31.07.1996, le Tribunal de Commerce de THIERS a maintenu Mes LAFONT et VALLIOT Administrateurs avec mission d'assistance, a désigné Me GLADEL 8 rue Beaumarchais 63000 CLERMONT FERRAND, Administrateur avec mission d'assistance a nommé Me HOELTGEN 49 rue Montlosier 63000 CLERMONT FERRAND représentant des créanciers avec le concours de Me DE THORE.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/03/1996
Description
: MOD D'OFFICE DU 22 MARS 1996 N0 1328 : Par jugement en date du 29 février 1996, du tribu- nal de Paris, modifiant le précédent jugement sur lequel il fallait lire : " ouvre une procédure de redressement judiciaire régime général avec période d'observation de 6 mois " autre administrateur : ME VALLIOT 41 rue du jour 75006 Paris
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/03/1996
Description
: MOD D'OFFICE DU 4 MARS 1996 N0 1033 : Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28.02.1996 il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire régime général avec période d'oberservation de 4 mois. CESSATION PROVISOIRE DES PAIEMENTS : 28.02.1996 juge commissaire : MR ALLABROUSSE juge commissarie suppléant : MME PETIET représentant des créanciers : ME DE THORE 211 bd Vincent Auriol 75013 PARIS administrateur : ME LAFONT 25 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/02/1990
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 14/02/1990.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/04/1983
Description
Historique des observations depuis le 05/04/1983 : MOD.DU 13 FEVRIER 1992 :augmentation du capital suite à la Fusion-absorption de la SA RANGER.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 07/10/1996 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/10/1983. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 07/10/1996. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).