Entreprise : SA LUTUN AFFICHAGE - SIREN 326 534 930
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2000)
Dénomination
SA LUTUN AFFICHAGE
SIREN (siège)
326 534 930
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1983
Date de fin de la personne morale
10/02/2082
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs Français
Adresse du siège
RUE DES VERTS PRES 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 2032
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROT GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE CAMBOURG PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Nom, Prénom(s)
MAGNIEN REMY
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIRAUDY BERTRAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
RAFFARD WILFRID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32653493000036
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
NEGOCE D'EMPLACEMENTS PUBLICI- TAIRES, PUBLICITE EN GENERAL
Adresse
RUE Z I du Buisson rue des Verts Pres
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 2032
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/02/1983
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 21/22 JANVIER 1983. MODIFICATIO N DU 16/4/1999 : MISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ZI DU BUISSON RUE DES VERTS PRES MARC Q EN BAROEUL, AU PROFIT DE GIRAUDY SA 17 RUE DE MA RIGNAN PARIS RCS PARIS B 552 052 698 DU 1/1/1999 A U 31/12/2003 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION RADIATION DU 6/7/2000 : FUSION ABSORPTION (FIN DE LA LOCATION-GERANCE) PAR GIRAUDY SA A DIRECTOIRE E T CONSEIL DE SURVEILLANCE, 17 RUE DE MARIGNAN, 750 08 PARIS RCS B 552 052 698 A DATER DU 29/9/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 29/09/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).