Entreprise : SICA SEMENCES DU BERRY - SIREN 326 533 015
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2022)
Dénomination
SICA SEMENCES DU BERRY
Sigle
SICASEM
SIREN (siège)
326 533 015
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1983
Date de fin de la personne morale
14/03/2033
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
Capital social
503081.76 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA CHARITE 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARDON JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT DOULCHARD
Nom, Prénom(s)
CARDOT FRANOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT DOULCHARD
Nom, Prénom(s)
DUPONT FREDERIC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
BAUGY
Nom, Prénom(s)
LE DUC PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
BOURGES
Dénomination
EPI DU BERRY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ISSOUDUN
Dénomination
STE COOPERAT.AGRICOLE DES AGRICUL.DU CHER - AGRI CHER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BOURGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/1983
Siret
32653301500011
Nom commercial
SICA SEMENCES DU BERRY
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION DE SEMENCES
Adresse
RTE RTE DE LA CHARITE
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3180
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS Bourges le 13/04/2022 avec effet au 13/04/2022 plan de cession totale à compter du 21/06/1996
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2684
Date d'ajout
23/07/1996
Description
PAR JUGEMENT DU 21 JUIN 1996, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES, ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CESSION TOTALE DES ENTREPRISES AGRI CHER, TRANSAGRA, SOFIAGRA, AGRI INDRE, SICASEM, F.T.S., DIFFUSION JARDIN, AU PROFIT DE LA SOCIETE EPIS CENTRE, AVEC FACULTE POUR CETTE DERNIERE DE SE SUBSTITUER DEUX SOCIETES MEMBRES DE SON GROUPE ET DONT ELLE RESTERA GARANTE DE L'ENSEMBLE DE LEURS ENGAGEMENTS. FIXE LA DUREE DU PLAN A 2 ANS. DESIGNE PENDANT CETTE DUREE : ME LEBOSSE-PELUCHONNEAU EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. MAINTIENT ME LEBOSSE-PELUCHONNEAU COMME ADMINISTRATEUR. MAINTIENT MAITRE J.JACQUES BLIN, EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
2073
Date d'ajout
04/06/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 1996 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES AGRI-CHER ET TRANSAGRA A ETE ETENDU A LA SOCIETE SA SICASEM AYANT SON SIEGE SOCIAL A BOURGES ROUTE DE LA CHARITE A FIXE PROVISOIREMENT AU 10 MAI 1996 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A NOMME MAITRE LEBOSSE-PELUCHONNEAU 17 BIS AVENUE BOSQUET 75007 PARIS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A NOMME MAITRE BLIN JEAN-JACQUES 48 AVENUE COLBERT A NEVERS EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 503 081.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).