Entreprise : HORTICA 06 - SIREN 326 504 503
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2013)
Dénomination
HORTICA 06
SIREN (siège)
326 504 503
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1983
Date de fin de la personne morale
30/01/2082
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
42000 EUR
Adresse du siège
599 CHE DES PRES 06410 BIOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SMITS JAN , WILLEM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Nom, Prénom(s)
MARTIN PHILIPPE
Qualité
Mandataire ad hoc
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
VILLENEUVE LOUBET
Dénomination
ERNST ET YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille Cedex
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/01/1983
Siret
32650450300052
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat la vente en gros demi gros et détail de tous produits, d'aménagement intérieur et extérieur mobilier ou autre en bois métal, tissus et en résine et dérives de résine et accessoirement la mise, en oeuvre et l'installation du matériel précédemment cité, et généralement toutes opérations industrielles commerciales financières, civiles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou, indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes,
Adresse
599 CHE chemin des Prés
06410 , Biot - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1988
Siret
32650450300037
Code APE
514S
Adresse
AV JEAN MICHARD PELLISSIER
06600 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CIGALES CHE ORANGERAIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1995
Siret
32650450300045
Code APE
514S
Adresse
CHE DE PEPIOLE
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES NEGADOUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
510
Date d'ajout
23/01/2013
Description
Radiation du RCS le 23/01/2013 avec effet au 31/12/2012 Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
330
Date d'ajout
15/01/2013
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 30/11/2012 Décision de l'associé unique en date du 301112 Dénomination de l'associé unique : SASU OLG France (RCS Evry 342 016 524) Journal d'annonces légales : La Tribune Bulletin en date du 30.11.2012
Numéro d'observation
1884
Date d'ajout
30/03/1993
Description
A COMPTER DU 18/06/90 MODIFICATION DATE DE CLOTURE
Numéro d'observation
5472
Date d'ajout
02/12/1988
Description
ANCIEN SOCIAL : 249 CH DES BRUSQUETS ANTIBES NOUVEAU SIEGE SOCIAL : CH DE L'ORANGERIE AV MICHARD PELISSIER LES CIGALES ANTIBES A COMPTER DU 01/12/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION EN DATE DU 21.11.86 N[CHRONO 4577 POURSUITE DES OPERATIONS SOCIALES MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL Dissolution de la société à compter du 30.11.2012 (Conformément à l'article 1844-5 du code civil). Radiation opérée par suite de la transmission du patrimoine à l'associé unqiue la SASU OLG France à compter du 31.12.2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).